王正信
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王正信的職稱是董事, 持有股份數是3543750, 公司名稱是翼興有限公司, 統一編號是25197276.
根據名稱 翼興 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 翼興 ...) | 級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 地址: 南昌路1段1、4號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: 專賣局(今改制為臺灣菸酒股份有限公司),由日治時期臺灣總督府於1901年成立,今日專賣局之廳舍於1912年7月15日始建,1913年4月28日舉行上棟式,1915年完工,至1922年延伸專賣局廳舍之東... | 經度座標: 121.514856973849 | 緯度座標: 25.034088345483 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 統一編號: 13114097 | 核准日期: 20020424 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 翼興投資有限公司 | 統一編號: 28223875 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20190325 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190506 | 處分字號: 高市勞條字第10832347100號 | 違反法規內容: 工資未全額直接給付勞工;延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
地址: 南昌路1段1、4號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: 專賣局(今改制為臺灣菸酒股份有限公司),由日治時期臺灣總督府於1901年成立,今日專賣局之廳舍於1912年7月15日始建,1913年4月28日舉行上棟式,1915年完工,至1922年延伸專賣局廳舍之東... | 經度座標: 121.514856973849 | 緯度座標: 25.034088345483 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
統一編號: 13114097 | 核准日期: 20020424 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 翼興投資有限公司 | 統一編號: 28223875 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20190325 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190506 | 處分字號: 高市勞條字第10832347100號 | 違反法規內容: 工資未全額直接給付勞工;延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 翼興 ... ]
根據姓名 王正信 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王正信 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 聯窯股份有限公司 | 統一編號: 12164196 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友順租賃有限公司 | 統一編號: 54990747 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 亞昌實業有限公司 | 統一編號: 84348194 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3750 | 所代表法人: | 美輝開發股份有限公司 | 統一編號: 84389265 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 美慶開發股份有限公司 | 統一編號: 86760704 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 聯窯股份有限公司 | 到職日期: 0830316 | 統一編號: 12164196 @ 公司登記經理人資料集 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 1182 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 聯窯股份有限公司 | 統一編號: 12164196 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友順租賃有限公司 | 統一編號: 54990747 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 亞昌實業有限公司 | 統一編號: 84348194 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3750 | 所代表法人: | 美輝開發股份有限公司 | 統一編號: 84389265 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 美慶開發股份有限公司 | 統一編號: 86760704 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 聯窯股份有限公司 | 到職日期: 0830316 | 統一編號: 12164196 @ 公司登記經理人資料集 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 1182 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 王正信 ... ]
名稱 翼興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 翼興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翼興有限公司 南投縣草屯鎮山腳里民權東街17號 | 王正信 | 25197276 | 核准設立 |
翼興投資有限公司 新北市林口區粉寮路1段47號1樓 | 黃俊傑 | 28223875 | 核准設立 |
勵翼興業有限公司 高雄市左營區東門路131巷8號3樓之1 | 曾安麗 | 59162698 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-07) |
展翼興業有限公司 臺北市中山區興安街161之2號2樓 | | 22329773 | 解散 |
榮翼興業有限公司 臺北市中山區新生北路2段70之1號6樓 | | 13114097 | 廢止 (098年08月20日 府產業商字 第09837316100號) |
翼興企業有限公司 臺北市資料空白 | | 22460576 | 解散 (077年11月19日 建一字 第號) |
百翼興業有限公司 新北市中和區宜安路一五四之四號 | | 70593152 | 解散 (文號: 2004-1-5 經授中字 第0933150745號) |
聯翼興業有限公司 新北市三重區中正北路一○一號一樓 | | 84474831 | 解散 (083年08月13日 建三乙字 第083421724號) |
翼興有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮山腳里民權東街17號 | 負責人: 王正信 | 統編: 25197276 | 核准設立 |
翼興投資有限公司 登記地址: 新北市林口區粉寮路1段47號1樓 | 負責人: 黃俊傑 | 統編: 28223875 | 核准設立 |
勵翼興業有限公司 登記地址: 高雄市左營區東門路131巷8號3樓之1 | 負責人: 曾安麗 | 統編: 59162698 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-07) |
展翼興業有限公司 登記地址: 臺北市中山區興安街161之2號2樓 | 統編: 22329773 | 解散 |
榮翼興業有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段70之1號6樓 | 統編: 13114097 | 廢止 (098年08月20日 府產業商字 第09837316100號) |
翼興企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 22460576 | 解散 (077年11月19日 建一字 第號) |
百翼興業有限公司 登記地址: 新北市中和區宜安路一五四之四號 | 統編: 70593152 | 解散 (文號: 2004-1-5 經授中字 第0933150745號) |
聯翼興業有限公司 登記地址: 新北市三重區中正北路一○一號一樓 | 統編: 84474831 | 解散 (083年08月13日 建三乙字 第083421724號) |
[ 查詢所有 翼興 ... ]
姓名 王正信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王正信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
睿信通信行 基隆市中正區德義里義二路10號1樓 | 王正信 | 30254162 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050000606) |
正祥農產行 嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山三九之一號 | 王正信 | 14755979 | 核准設立 - 獨資 |
友順租賃有限公司 屏東縣新園鄉烏龍村南興路452號1樓 | 王正信 | 54990747 | 核准設立 |
聯窯股份有限公司 臺北市士林區士商路141號4樓 | 王正信 | 12164196 | 核准設立 |
大興企業社 南投縣草屯鎮山腳里民權東街17號 | 王正信 | 25381097 | 歇業 - 合夥 |
華興五金行 新北市土城區中央路1段106號1樓 | 王正信 | 33900853 | 核准設立 - 獨資 |
成洲商號 新北市板橋區溪?禯穮揣偶? | 王正信 | 33922890 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
睿信通信行 登記地址: 基隆市中正區德義里義二路10號1樓 | 負責人: 王正信 | 統編: 30254162 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050000606) |
正祥農產行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山三九之一號 | 負責人: 王正信 | 統編: 14755979 | 核准設立 - 獨資 |
友順租賃有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉烏龍村南興路452號1樓 | 負責人: 王正信 | 統編: 54990747 | 核准設立 |
聯窯股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區士商路141號4樓 | 負責人: 王正信 | 統編: 12164196 | 核准設立 |
大興企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮山腳里民權東街17號 | 負責人: 王正信 | 統編: 25381097 | 歇業 - 合夥 |
華興五金行 登記地址: 新北市土城區中央路1段106號1樓 | 負責人: 王正信 | 統編: 33900853 | 核准設立 - 獨資 |
成洲商號 登記地址: 新北市板橋區溪?禯穮揣偶? | 負責人: 王正信 | 統編: 33922890 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 王正信 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
|