高志誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名高志誠的職稱是董事, 持有股份數是1250000, 公司名稱是立建工程股份有限公司, 統一編號是27016700.
董監事資料集 資料集的 高志誠 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 高志誠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 立建工程股份有限公司 | 統一編號: 27016700 |
[ 搜尋所有相關: 高志誠 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 立建工程股份有限公司 | 到職日期: 0750630 | 統一編號: 27016700 |
公司名稱: 立建工程股份有限公司 | 到職日期: 0750630 | 統一編號: 27016700 |
[ 搜尋所有相關: 高志誠 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 立建工程 資料。
[ 搜尋所有 立建工程 ... ]
根據姓名 高志誠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 高志誠 ...) | (中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 高達實業股份有限公司 | 統一編號: 20990064 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 12681585 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里定安路1號(B棟4樓) @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 12483918 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區五福里三鄰長榮路二二號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 高達實業股份有限公司 | 統一編號: 20990064 @ 董監事資料集 |
主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 12681585 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里定安路1號(B棟4樓) @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 12483918 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區五福里三鄰長榮路二二號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 高志誠 ... ]
立建工程行 | 地址: 桃園市桃園區民有十三街4號 | 電話: 03-317-4108 |
名稱 立建工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 立建工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立建工程行 高雄市美濃區中山路二段354號1樓 | 陳家寧 | 94612307 | 核准設立 - 獨資 |
立建工程股份有限公司 臺北市文山區木柵路1段184號1樓 | 高志信 | 27016700 | 核准設立 |
立建工程行 屏東縣屏東市新興里公興路368巷10號 | 蔡素琴 | 10894226 | 核准設立 - 獨資 |
立建工程行 新北市汐止區橫科路2巷1號 | 游靖雯 | 15773405 | 歇業 - 獨資 |
立建工程行 桃園縣桃園市寶山里民有十三街4號1樓 | 李雪琴 | 99257782 | 歇業 - 獨資 |
立建工程行 臺南市鹽水區水秀里忠義路8―7號 | 林麗嬌 | 06568136 | 歇業 - 獨資 |
立建工程行 臺北市萬華區萬大路309號1樓 | 劉 | 15989714 | 撤銷 - 獨資 |
立建工程行 登記地址: 高雄市美濃區中山路二段354號1樓 | 負責人: 陳家寧 | 統編: 94612307 | 核准設立 - 獨資 |
立建工程股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路1段184號1樓 | 負責人: 高志信 | 統編: 27016700 | 核准設立 |
立建工程行 登記地址: 屏東縣屏東市新興里公興路368巷10號 | 負責人: 蔡素琴 | 統編: 10894226 | 核准設立 - 獨資 |
立建工程行 登記地址: 新北市汐止區橫科路2巷1號 | 負責人: 游靖雯 | 統編: 15773405 | 歇業 - 獨資 |
立建工程行 登記地址: 桃園縣桃園市寶山里民有十三街4號1樓 | 負責人: 李雪琴 | 統編: 99257782 | 歇業 - 獨資 |
立建工程行 登記地址: 臺南市鹽水區水秀里忠義路8―7號 | 負責人: 林麗嬌 | 統編: 06568136 | 歇業 - 獨資 |
立建工程行 登記地址: 臺北市萬華區萬大路309號1樓 | 負責人: 劉 | 統編: 15989714 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 立建工程 ... ]
姓名 高志誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 高志誠)
精誠印藝顧問有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路107巷3號4樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 24735919 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-01) |
台灣聯合物流股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 12483918 | 核准設立 |
美錡科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號 | 負責人: 高志誠 | 統編: 12681585 | 核准設立 |
順林企業有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路1段67號13樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 16790043 | 核准設立 |
百泉餐飲店 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉錦中村南崁路327號1樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 20435720 | 歇業 - 獨資 |
義美食品股份有限公司士林分公司 登記地址: 臺北市士林區文林路481號1樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 22265089 | 核准設立 |
凱德投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 22765866 | 核准設立 |
瑞盟行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 22766020 | 核准設立 |
[ 查詢所有 高志誠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
|