孫若
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名孫若的職稱是常務董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是弘億企業有限公司, 統一編號是27101945.
董監事資料集 資料集的 孫若 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 孫若 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 弘億企業有限公司 | 統一編號: 27101945 |
[ 搜尋所有相關: 孫若 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 弘億企業有限公司 | 到職日期: 0590610 | 統一編號: 27101945 |
公司名稱: 弘億企業有限公司 | 到職日期: 0590610 | 統一編號: 27101945 |
[ 搜尋所有相關: 孫若 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 弘億企業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 弘億企業 ...) | 統一編號: 26574564 | 聯絡電話: 0911294635 | 宜蘭縣南澳鄉 | 設立日期: 2011/6/17 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 78621259 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷128號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 26574564 | 廠商地址: 宜蘭縣南澳鄉澳花村和平路9巷22號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 102-1414-4 | 採購單位: 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 採購案: 漂流木集運(含海漂物)清理工作 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 105/10/13 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 108/10/12 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 統一編號: 78621259 | 電話號碼: 04-761-2211 | 彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷128號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 26574564 | 聯絡電話: 0911294635 | 宜蘭縣南澳鄉 | 設立日期: 2011/6/17 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 78621259 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷128號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 26574564 | 廠商地址: 宜蘭縣南澳鄉澳花村和平路9巷22號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 102-1414-4 | 採購單位: 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 採購案: 漂流木集運(含海漂物)清理工作 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 105/10/13 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 108/10/12 @ 拒絕往來廠商公告 |
統一編號: 78621259 | 電話號碼: 04-761-2211 | 彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷128號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 弘億企業 ... ]
根據姓名 孫若 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 孫若 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 孫若 ... ]
弘億企業社 | 地址: 台中市太平區光興路1483號 | 電話: 04-2278-5155 |
名稱 弘億企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 弘億企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘億企業社 高雄市三民區金山路297號1樓 | 劉書弦 | 47657479 | 停業 (停業起迄日期 107年01月01日 至 107年12月31日) - 獨資 |
弘億企業社 嘉義縣中埔鄉和興村中華路305巷191號一樓 | 楊傳青 | 81950661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089302182) |
弘億企業社 宜蘭縣南澳鄉澳花村和平路9巷22號一樓 | 李慧中 | 26574564 | 核准設立 - 獨資 |
弘億企業行 臺中市太平區福隆里光興路1483號1樓 | 郭豐瑞 | 38860612 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120876618) |
弘億企業社 新竹縣湖口鄉波羅村千禧路29巷21弄1號2樓 | 洪麗珍 | 42165860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040303358) |
弘億企業社 桃園市龍潭區九龍里中興路445號(1樓) | 何宗融 | 85387047 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099006886) |
弘億企業社 彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷一二八號 | 郭志成 | 78621259 | 核准設立 - 獨資 |
弘億企業社 屏東縣萬丹鄉四維村濫庄路一之五號 | 吳建德 | 95984058 | 列入廢止中 - 獨資 |
弘億企業社 登記地址: 高雄市三民區金山路297號1樓 | 負責人: 劉書弦 | 統編: 47657479 | 停業 (停業起迄日期 107年01月01日 至 107年12月31日) - 獨資 |
弘億企業社 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和興村中華路305巷191號一樓 | 負責人: 楊傳青 | 統編: 81950661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089302182) |
弘億企業社 登記地址: 宜蘭縣南澳鄉澳花村和平路9巷22號一樓 | 負責人: 李慧中 | 統編: 26574564 | 核准設立 - 獨資 |
弘億企業行 登記地址: 臺中市太平區福隆里光興路1483號1樓 | 負責人: 郭豐瑞 | 統編: 38860612 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120876618) |
弘億企業社 登記地址: 新竹縣湖口鄉波羅村千禧路29巷21弄1號2樓 | 負責人: 洪麗珍 | 統編: 42165860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040303358) |
弘億企業社 登記地址: 桃園市龍潭區九龍里中興路445號(1樓) | 負責人: 何宗融 | 統編: 85387047 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099006886) |
弘億企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷一二八號 | 負責人: 郭志成 | 統編: 78621259 | 核准設立 - 獨資 |
弘億企業社 登記地址: 屏東縣萬丹鄉四維村濫庄路一之五號 | 負責人: 吳建德 | 統編: 95984058 | 列入廢止中 - 獨資 |
[ 查詢所有 弘億企業 ... ]
姓名 孫若 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 孫若)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金蓮獎券行 花蓮縣光復鄉大華村中山路2段275號 | 孫若綺 | 09923808 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030011392) |
惠普企業股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路167號4樓 | 孫若男 | 12131111 | 核准設立 |
港原企業行 臺北市中山區松江路362巷71號1樓 | 孫若林 | 12333192 | 撤銷 - 獨資 |
有棵蕃茄有限公司 臺北市大安區四維路154巷31號1樓 | 孫若玲 | 12516468 | 核准設立 |
丞育印刷社 臺中市太平區中平里中平九街92號1樓 | 孫若瑋 | 26970749 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慈情股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 | 孫若男 | 27985039 | 核准設立 |
濟真股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 | 孫若男 | 27985426 | 核准設立 |
昕馡股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 | 孫若男 | 28676362 | 核准設立 |
金蓮獎券行 登記地址: 花蓮縣光復鄉大華村中山路2段275號 | 負責人: 孫若綺 | 統編: 09923808 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030011392) |
惠普企業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新湖三路167號4樓 | 負責人: 孫若男 | 統編: 12131111 | 核准設立 |
港原企業行 登記地址: 臺北市中山區松江路362巷71號1樓 | 負責人: 孫若林 | 統編: 12333192 | 撤銷 - 獨資 |
有棵蕃茄有限公司 登記地址: 臺北市大安區四維路154巷31號1樓 | 負責人: 孫若玲 | 統編: 12516468 | 核准設立 |
丞育印刷社 登記地址: 臺中市太平區中平里中平九街92號1樓 | 負責人: 孫若瑋 | 統編: 26970749 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慈情股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 | 負責人: 孫若男 | 統編: 27985039 | 核准設立 |
濟真股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 | 負責人: 孫若男 | 統編: 27985426 | 核准設立 |
昕馡股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 | 負責人: 孫若男 | 統編: 28676362 | 核准設立 |
[ 查詢所有 孫若 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
|