王淑娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王淑娟的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是盛燁企業有限公司, 統一編號是27204739.
根據名稱 盛燁企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 盛燁企業 ...) | 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 6264 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 2088 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 6264 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 2088 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 盛燁企業 ... ]
根據姓名 王淑娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王淑娟 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 王淑娟 ... ]
名稱 盛燁企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 盛燁企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛燁企業行 高雄市鼓山區鼓山二路218巷33號一樓 | 林依欣 | 93243452 | 核准設立 - 獨資 |
盛燁企業有限公司 高雄市仁武區竹工三巷33之12號 | 王淑娟 | 27204739 | 核准設立 |
盛燁企業社 新北市三峽區嘉添路227之33號1樓 | 謝阿卿 | 77795800 | 歇業 - 獨資 |
盛燁企業行 登記地址: 高雄市鼓山區鼓山二路218巷33號一樓 | 負責人: 林依欣 | 統編: 93243452 | 核准設立 - 獨資 |
盛燁企業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹工三巷33之12號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 27204739 | 核准設立 |
盛燁企業社 登記地址: 新北市三峽區嘉添路227之33號1樓 | 負責人: 謝阿卿 | 統編: 77795800 | 歇業 - 獨資 |
姓名 王淑娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王淑娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉娟理髮店 臺東縣海端鄉海端村初來路二十九號 | 王淑娟 | 37731181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100004019) |
娟之坊花藝設計室 臺北市中山區合江街188巷3號1樓 | 王淑娟 | 01629036 | 歇業 - 獨資 |
大王食堂 臺北市信義區忠孝東路5段71巷12弄7號1樓 | 王淑娟 | 31872043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064214178) |
檳榔王農產專售店 臺南市中西區民族路3段124號1樓 | 王淑娟 | 56987129 | 歇業 - 獨資 |
本洲商行 臺北市北投區中央北路2段215號1樓 | 王淑娟 | 01371824 | 歇業 - 獨資 |
河間堂光學眼鏡行 臺北市松山區八德路3段12巷53弄1號1樓 | 王淑娟 | 01589463 | 歇業 - 獨資 |
嘉琦百貨行 臺北市大安區安和路34號1樓 | 王淑娟 | 01750971 | 歇業 - 獨資 |
百祥工業社 新北市新莊區新樹路575號 | 王淑娟 | 02123788 | 核准設立 - 獨資 |
玉娟理髮店 登記地址: 臺東縣海端鄉海端村初來路二十九號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 37731181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100004019) |
娟之坊花藝設計室 登記地址: 臺北市中山區合江街188巷3號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01629036 | 歇業 - 獨資 |
大王食堂 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段71巷12弄7號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 31872043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064214178) |
檳榔王農產專售店 登記地址: 臺南市中西區民族路3段124號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 56987129 | 歇業 - 獨資 |
本洲商行 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段215號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01371824 | 歇業 - 獨資 |
河間堂光學眼鏡行 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷53弄1號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01589463 | 歇業 - 獨資 |
嘉琦百貨行 登記地址: 臺北市大安區安和路34號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01750971 | 歇業 - 獨資 |
百祥工業社 登記地址: 新北市新莊區新樹路575號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 02123788 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王淑娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|