劉秀香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉秀香的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是品城實業有限公司, 統一編號是27218446.
| 統一編號: 27218446 | 電話號碼: 07-3830061 | 高雄市小港區漢民路131號1樓 |
統一編號: 27218446 | 電話號碼: 07-3830061 | 高雄市小港區漢民路131號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉秀香 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 品城實業 資料。
[ 搜尋所有 品城實業 ... ]
根據姓名 劉秀香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉秀香 ...) | (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉秀香 ... ]
名稱 品城實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 品城實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品城實業有限公司 高雄市小港區漢民路131號1樓 | 劉秀香 | 27218446 | 核准設立 |
品城實業有限公司 登記地址: 高雄市小港區漢民路131號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 27218446 | 核准設立 |
姓名 劉秀香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉秀香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀香食品行 屏東縣九如鄉洽興村洽興路49號1樓 | 劉秀香 | 10892965 | 歇業 - 獨資 |
阿香早餐店 臺中市北屯區平德里青島路三段129號1樓 | 劉秀香 | 25296368 | 核准設立 - 獨資 |
阿香餐飲屋 臺南市安南區南里安昌街87號1樓 | 劉秀香 | 36681228 | 歇業 - 獨資 |
秀如理髮店 臺中市西區公平里精忠街12號1樓 | 劉秀香 | 21822072 | 歇業 - 獨資 |
楊楊行 臺北市松山區松山路600巷10號1樓 | 劉秀香 | 01519875 | 撤銷 - 獨資 |
水之林健康坊 新北市蘆洲區長安街193巷3弄1號 | 劉秀香 | 02426256 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035246988) |
仰德企業社 新竹縣新埔鎮文山里犂頭山仰德巷二弄二號(僅供辦公場所使用 | 劉秀香 | 02790466 | 歇業 - 獨資 |
俥水馬龍汽車商行 高雄市楠梓區盛昌街47號1樓 | 劉秀香 | 08924548 | 核准設立 - 獨資 |
秀香食品行 登記地址: 屏東縣九如鄉洽興村洽興路49號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 10892965 | 歇業 - 獨資 |
阿香早餐店 登記地址: 臺中市北屯區平德里青島路三段129號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 25296368 | 核准設立 - 獨資 |
阿香餐飲屋 登記地址: 臺南市安南區南里安昌街87號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 36681228 | 歇業 - 獨資 |
秀如理髮店 登記地址: 臺中市西區公平里精忠街12號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 21822072 | 歇業 - 獨資 |
楊楊行 登記地址: 臺北市松山區松山路600巷10號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 01519875 | 撤銷 - 獨資 |
水之林健康坊 登記地址: 新北市蘆洲區長安街193巷3弄1號 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 02426256 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035246988) |
仰德企業社 登記地址: 新竹縣新埔鎮文山里犂頭山仰德巷二弄二號(僅供辦公場所使用 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 02790466 | 歇業 - 獨資 |
俥水馬龍汽車商行 登記地址: 高雄市楠梓區盛昌街47號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 08924548 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉秀香 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|