李鳳妹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李鳳妹的職稱是監察人, 持有股份數是10, 公司名稱是卓祐股份有限公司, 統一編號是27282093.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 499990 | 所代表法人: | 卓祐股份有限公司 | 統一編號: 27282093 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 499990 | 所代表法人: | 卓祐股份有限公司 | 統一編號: 27282093 |
[ 搜尋所有相關: 李鳳妹 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 卓祐 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 卓祐 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 613840 | 所代表法人: 宜加投資有限公司 | 益亨投資股份有限公司 | 統一編號: 28627742 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 323105 | 所代表法人: 宜加投資有限公司 | 超捷投資股份有限公司 | 統一編號: 28727398 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達豐通訊科技股份有限公司 | 統一編號: 42765506 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商卡雷拉股份有限公司 | 統一編號: 53005503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 定揚工程有限公司 | 統一編號: 69707543 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 元韻園藝綠化有限公司 | 統一編號: 85101789 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20210823 | 處分金額或滯納金: 15888 | 公告日期: 20211012 | 處分字號: 保退一字第11069911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 613840 | 所代表法人: 宜加投資有限公司 | 益亨投資股份有限公司 | 統一編號: 28627742 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 323105 | 所代表法人: 宜加投資有限公司 | 超捷投資股份有限公司 | 統一編號: 28727398 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達豐通訊科技股份有限公司 | 統一編號: 42765506 @ 董監事資料集 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商卡雷拉股份有限公司 | 統一編號: 53005503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 定揚工程有限公司 | 統一編號: 69707543 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 元韻園藝綠化有限公司 | 統一編號: 85101789 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20210823 | 處分金額或滯納金: 15888 | 公告日期: 20211012 | 處分字號: 保退一字第11069911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 卓祐 ... ]
根據姓名 李鳳妹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李鳳妹 ...) | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
| 姓名: 李鳳妹 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 雲林縣土庫鎮石廟里復興路35號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210601 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210601 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/05 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 李鳳妹 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 雲林縣土庫鎮石廟里復興路35號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210601 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210601 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0919-908165 | 機構負責人姓名: 李鳳妹 | 機構代碼: 2X1800003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣新城鄉康樂村康泰街44號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李鳳妹 ... ]
卓祐股份有限公司 | 地址: 台北市萬華區西園路二段261巷37號2樓 | 電話: 02-2339-3833 |
名稱 卓祐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 卓祐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卓祐股份有限公司 新北市新莊區新北大道7段332號16樓 | 陳建明 | 27282093 | 核准設立 |
卓祐企業有限公司
| | 28532112 | 解散已清算完結 (102年07月15日 新北院清民事冬102年度司司字 第202號) |
卓祐股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道7段332號16樓 | 負責人: 陳建明 | 統編: 27282093 | 核准設立 |
卓祐企業有限公司 登記地址: | 統編: 28532112 | 解散已清算完結 (102年07月15日 新北院清民事冬102年度司司字 第202號) |
姓名 李鳳妹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李鳳妹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金軒箂飲食店 桃園縣平鎮市東社里龍南路314號1樓 | 吳李鳳妹 | 17673901 | 撤銷 - 獨資 |
映彤花坊 高雄市六龜區太平路74號1樓 | 李鳳妹 | 36683458 | 歇業 - 獨資 |
明德商號 屏東縣萬丹鄉萬全村街頭路34號 | 李鳳妹 | 91759072 | 歇業 - 獨資 |
金軒箂飲食店 登記地址: 桃園縣平鎮市東社里龍南路314號1樓 | 負責人: 吳李鳳妹 | 統編: 17673901 | 撤銷 - 獨資 |
映彤花坊 登記地址: 高雄市六龜區太平路74號1樓 | 負責人: 李鳳妹 | 統編: 36683458 | 歇業 - 獨資 |
明德商號 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬全村街頭路34號 | 負責人: 李鳳妹 | 統編: 91759072 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|