黃明義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃明義的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是慧享股份有限公司, 統一編號是27283467.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福永投資股份有限公司 | 慧享股份有限公司 | 統一編號: 27283467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福永投資股份有限公司 | 慧享股份有限公司 | 統一編號: 27283467 |
[ 搜尋所有相關: 黃明義 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 慧享 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 慧享 ...) | (中華民國)南投縣中寮鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣中寮鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 民族: 泰雅族 | 資料日期: 2013/09/01 | 所在地: 新北市 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:烏來出發 → 五重溪瀑布 → 水圳步道散步趣 →蝴蝶公園→部落餐坊(中餐) →大羅蘭溪畔品馬告→福山國小→部落巡禮→慕懷樹.斯卡蓋搭啦,返回烏來 @ 原鄉旅遊路線 |
| 民族: 泰雅族 | 資料日期: 20130901 | 所在地: 新北市 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:烏來出發 → 五重溪瀑布 → 水圳步道散步趣 →蝴蝶公園→部落餐坊(中餐) →大羅蘭溪畔品馬告→福山國小→部落巡禮→慕懷樹.斯卡蓋搭啦,返回烏來 @ 原鄉旅遊路線 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 505000 | 所代表法人: | 慧享投資股份有限公司 | 統一編號: 80120750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 228000 | 所代表法人: | 慧享投資股份有限公司 | 統一編號: 80120750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186000 | 所代表法人: | 慧享投資股份有限公司 | 統一編號: 80120750 @ 董監事資料集 |
(中華民國)南投縣中寮鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣中寮鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
民族: 泰雅族 | 資料日期: 2013/09/01 | 所在地: 新北市 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:烏來出發 → 五重溪瀑布 → 水圳步道散步趣 →蝴蝶公園→部落餐坊(中餐) →大羅蘭溪畔品馬告→福山國小→部落巡禮→慕懷樹.斯卡蓋搭啦,返回烏來 @ 原鄉旅遊路線 |
民族: 泰雅族 | 資料日期: 20130901 | 所在地: 新北市 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:烏來出發 → 五重溪瀑布 → 水圳步道散步趣 →蝴蝶公園→部落餐坊(中餐) →大羅蘭溪畔品馬告→福山國小→部落巡禮→慕懷樹.斯卡蓋搭啦,返回烏來 @ 原鄉旅遊路線 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 505000 | 所代表法人: | 慧享投資股份有限公司 | 統一編號: 80120750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 228000 | 所代表法人: | 慧享投資股份有限公司 | 統一編號: 80120750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186000 | 所代表法人: | 慧享投資股份有限公司 | 統一編號: 80120750 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 慧享 ... ]
根據姓名 黃明義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃明義 ...) | 電話: 3731005 | 理事長: 黃明義 | 會址:嘉義縣東石鄉(614)東石村黎明710號 | 類別: 慈善社會服務 @ 人民團體 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 明義玻璃工程有限公司 | 統一編號: 23779987 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 明承通信有限公司 | 統一編號: 84682726 @ 董監事資料集 |
| 理事長: 黃明義 | 會址: 桃園市中壢區龍岡路三段335號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 電話: 049-2528343 | 地址: 彰化縣芬園鄉進芬村進芬路136號 | 主祀神祇: 天上聖母 | 教別: 道教 | 負責人: 黃明義 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市蘆竹區後坑段一一八五地號等四筆 | 營利事業統一編號: 16864585 | 管制編號: H46C6272 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 嘉誠營造有限公司 | 統一編號: 16971311 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 262000 | 所代表法人: | 建道工業股份有限公司 | 統一編號: 22182454 @ 董監事資料集 |
電話: 3731005 | 理事長: 黃明義 | 會址:嘉義縣東石鄉(614)東石村黎明710號 | 類別: 慈善社會服務 @ 人民團體 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 明義玻璃工程有限公司 | 統一編號: 23779987 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 明承通信有限公司 | 統一編號: 84682726 @ 董監事資料集 |
理事長: 黃明義 | 會址: 桃園市中壢區龍岡路三段335號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
電話: 049-2528343 | 地址: 彰化縣芬園鄉進芬村進芬路136號 | 主祀神祇: 天上聖母 | 教別: 道教 | 負責人: 黃明義 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市蘆竹區後坑段一一八五地號等四筆 | 營利事業統一編號: 16864585 | 管制編號: H46C6272 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 嘉誠營造有限公司 | 統一編號: 16971311 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 262000 | 所代表法人: | 建道工業股份有限公司 | 統一編號: 22182454 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃明義 ... ]
名稱 慧享 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 慧享)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慧享投資股份有限公司 新竹市東區建華里學府路61巷35號 | 邱華濆 | 80120750 | 核准設立 |
慧享企業社 臺南市南區郡南里永安街262巷25號1樓(僅供辦公室使用) | 陳鎮山 | 13223356 | 歇業 - 獨資 |
慧享股份有限公司 新竹市東區學府路61巷35號 | | 27283467 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-24) |
慧享投資股份有限公司 登記地址: 新竹市東區建華里學府路61巷35號 | 負責人: 邱華濆 | 統編: 80120750 | 核准設立 |
慧享企業社 登記地址: 臺南市南區郡南里永安街262巷25號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 陳鎮山 | 統編: 13223356 | 歇業 - 獨資 |
慧享股份有限公司 登記地址: 新竹市東區學府路61巷35號 | 統編: 27283467 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-24) |
姓名 黃明義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃明義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃記黃明義自營計 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 黃明義 | 01542616 | 核准設立 - 獨資 |
明義玻璃工程有限公司 臺南市佳里區建南里仁愛路三一一號 | 黃明義 | 23779987 | 核准設立 |
明義堂青草舖 臺南市北區仁愛里東豐路191巷14弄12號1樓 | 黃明義 | 69846849 | 撤銷 - 獨資 |
明鑫汽車商行 新北市三重區河邊北街100巷1號1樓 | 黃明義 | 13379553 | 核准設立 - 獨資 |
明承通信有限公司 桃園市桃園區新埔里同安街三三六巷三十號一樓 | 黃明義 | 84682726 | 核准設立 |
明翔工程行 新北市新店區永安街56巷7號 | 黃明義 | 98680059 | 廢止 - 獨資 |
黃禾室內設計工作坊 臺南市北區玉皇里佑民街20號1樓 | 黃明義 | 20168364 | 歇業 - 合夥 |
勝義企業社 新北市三重區重新路?7段2?7?7巷10號?0樓 | 黃明義 | 02104678 | 核准設立 - 獨資 |
黃記黃明義自營計 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 黃明義 | 統編: 01542616 | 核准設立 - 獨資 |
明義玻璃工程有限公司 登記地址: 臺南市佳里區建南里仁愛路三一一號 | 負責人: 黃明義 | 統編: 23779987 | 核准設立 |
明義堂青草舖 登記地址: 臺南市北區仁愛里東豐路191巷14弄12號1樓 | 負責人: 黃明義 | 統編: 69846849 | 撤銷 - 獨資 |
明鑫汽車商行 登記地址: 新北市三重區河邊北街100巷1號1樓 | 負責人: 黃明義 | 統編: 13379553 | 核准設立 - 獨資 |
明承通信有限公司 登記地址: 桃園市桃園區新埔里同安街三三六巷三十號一樓 | 負責人: 黃明義 | 統編: 84682726 | 核准設立 |
明翔工程行 登記地址: 新北市新店區永安街56巷7號 | 負責人: 黃明義 | 統編: 98680059 | 廢止 - 獨資 |
黃禾室內設計工作坊 登記地址: 臺南市北區玉皇里佑民街20號1樓 | 負責人: 黃明義 | 統編: 20168364 | 歇業 - 合夥 |
勝義企業社 登記地址: 新北市三重區重新路?7段2?7?7巷10號?0樓 | 負責人: 黃明義 | 統編: 02104678 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃明義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|