陳婉琳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳婉琳的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是季諾國際行銷股份有限公司, 統一編號是27307783.
無其他 季諾國際行銷 資料。
[ 搜尋所有 季諾國際行銷 ... ]
根據姓名 陳婉琳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳婉琳 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 晟貿實業股份有限公司 | 統一編號: 80310203 @ 董監事資料集 |
| 電話: 0912262160 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜 | 證書效期: 2027/02/28 | 嘉義縣阿里山鄉樂野村樂野87之35號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 3328 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 17289 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 05-2511328 | 機構負責人姓名: 陳婉琳 | 機構代碼: BF1300083 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣阿里山鄉特富野8鄰197號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 晟貿實業股份有限公司 | 統一編號: 80310203 @ 董監事資料集 |
電話: 0912262160 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜 | 證書效期: 2027/02/28 | 嘉義縣阿里山鄉樂野村樂野87之35號 @ 臺灣有機農業資訊 |
處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 3328 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 17289 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 陳婉琳 ... ]
名稱 季諾國際行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 季諾國際行銷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
季諾國際行銷股份有限公司 臺北市信義區和平東路3段391巷30號 | | 27307783 | 解散 (文號: 2011-2-25 府產業商字 第10081488600號) |
季諾國際行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區和平東路3段391巷30號 | 統編: 27307783 | 解散 (文號: 2011-2-25 府產業商字 第10081488600號) |
姓名 陳婉琳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陳婉琳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉琳室內裝修工程行 雲林縣斗六市長安里長安路7號 | 陳婉琳 | 72402382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040392) |
琳達銀飾企業社 臺南市安南區原佃里本原街1段195巷94弄42號1樓 | 陳婉琳 | 37594588 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040182245) |
斐設髮廊 臺中市西區土庫里五權西路一段131號 | 陳婉琳 | 10977422 | 核准設立 - 獨資 |
新鹿王自助餐 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南里中正路14號一樓 | 陳婉琳 | 30161777 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110902778) |
晟貿實業股份有限公司 新北市林口區文化一路1段100巷25號 | 陳婉琳 | 80310203 | 核准設立 |
集購商行 彰化縣永靖鄉永南村開明路臨65號 | 陳婉琳 | 88595934 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110820054) |
吉琳室內裝修工程行 登記地址: 雲林縣斗六市長安里長安路7號 | 負責人: 陳婉琳 | 統編: 72402382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040392) |
琳達銀飾企業社 登記地址: 臺南市安南區原佃里本原街1段195巷94弄42號1樓 | 負責人: 陳婉琳 | 統編: 37594588 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040182245) |
斐設髮廊 登記地址: 臺中市西區土庫里五權西路一段131號 | 負責人: 陳婉琳 | 統編: 10977422 | 核准設立 - 獨資 |
新鹿王自助餐 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南里中正路14號一樓 | 負責人: 陳婉琳 | 統編: 30161777 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110902778) |
晟貿實業股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化一路1段100巷25號 | 負責人: 陳婉琳 | 統編: 80310203 | 核准設立 |
集購商行 登記地址: 彰化縣永靖鄉永南村開明路臨65號 | 負責人: 陳婉琳 | 統編: 88595934 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110820054) |
[ 查詢所有 陳婉琳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
|