楊玉琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊玉琴的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是羅列茲英式茶館股份有限公司, 統一編號是27320977.
無其他 羅列茲英式茶館 資料。
[ 搜尋所有 羅列茲英式茶館 ... ]
根據姓名 楊玉琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊玉琴 ...) | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 李昀珊 / 昀珊國際創藝工作室 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 36345苗栗縣公館鄉五穀村260號 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐楊股份有限公司 | 統一編號: 97084722 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照C據點 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李昀珊 / 昀珊國際創藝工作室 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 36345苗栗縣公館鄉五穀村260號 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐楊股份有限公司 | 統一編號: 97084722 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 楊玉琴 ... ]
名稱 羅列茲英式茶館 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 羅列茲英式茶館)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
羅列茲英式茶館股份有限公司 臺北市大安區光復南路280巷23號1樓及地下1樓 | | 27320977 | 解散 (文號: 2005-6-30 府建商字 第09410736100號) |
羅列茲英式茶館股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路280巷23號1樓及地下1樓 | 統編: 27320977 | 解散 (文號: 2005-6-30 府建商字 第09410736100號) |
姓名 楊玉琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊玉琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉傑企業社 新北市樹林區龍興街60巷6號5樓(現場僅供辦公室使用) | 楊玉琴 | 13510765 | 歇業 - 獨資 |
連成汽車商行 新北市土城區裕生路52巷5號2樓 | 鄭楊玉琴 | 14887113 | 核准設立 - 獨資 |
宏全汽車材料行 新北市八里區華峯新村52號4樓(現場僅供辦公室使用) | 楊玉琴 | 18075994 | 核准設立 - 獨資 |
品味大師餐飲有限公司 新北市永和區福和路315號 | 楊玉琴 | 24720676 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-08) |
義和昌商店 新北市三重區中央南路89號 | 曾楊玉琴 | 35861497 | 核准設立 - 獨資 |
嘉和西服行 新北市新店區安康路2段158-1號 | 楊玉琴 | 38411236 | 核准設立 - 獨資 |
啟明興電器行 桃園縣中壢市中原里忠孝路66號 | 呂楊玉琴 | 45055795 | 撤銷 - 獨資 |
鼎新地產有限公司 新北市永和區福和路315號 | 楊玉琴 | 54302609 | 核准設立 |
玉傑企業社 登記地址: 新北市樹林區龍興街60巷6號5樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 13510765 | 歇業 - 獨資 |
連成汽車商行 登記地址: 新北市土城區裕生路52巷5號2樓 | 負責人: 鄭楊玉琴 | 統編: 14887113 | 核准設立 - 獨資 |
宏全汽車材料行 登記地址: 新北市八里區華峯新村52號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 18075994 | 核准設立 - 獨資 |
品味大師餐飲有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路315號 | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 24720676 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-08) |
義和昌商店 登記地址: 新北市三重區中央南路89號 | 負責人: 曾楊玉琴 | 統編: 35861497 | 核准設立 - 獨資 |
嘉和西服行 登記地址: 新北市新店區安康路2段158-1號 | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 38411236 | 核准設立 - 獨資 |
啟明興電器行 登記地址: 桃園縣中壢市中原里忠孝路66號 | 負責人: 呂楊玉琴 | 統編: 45055795 | 撤銷 - 獨資 |
鼎新地產有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路315號 | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 54302609 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊玉琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
|