李姿蓉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李姿蓉的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是良翔建設股份有限公司, 統一編號是27347693.
無其他 良翔建設 資料。
[ 搜尋所有 良翔建設 ... ]
根據姓名 李姿蓉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李姿蓉 ...) | (中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張順琪;(中華民國)游貴花;(中華民國)李素麗;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪;(中華民國)游貴花;(中華民國)李素麗;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 鍾萍, 范耕榛, 李姿蓉, 謝怡慧, 林正斌合編 | 出版機構: 農業部畜產試驗所 | 版次: | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 42 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7368-60-2 (平裝, NT$150, 42面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 鍾萍, 李姿蓉, 許進德, 盧啟信合編 | 出版機構: 農業部畜產試驗所 | 版次: 修訂第二版二刷 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 60 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454169 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張順琪;(中華民國)游貴花;(中華民國)李素麗;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪;(中華民國)游貴花;(中華民國)李素麗;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 鍾萍, 范耕榛, 李姿蓉, 謝怡慧, 林正斌合編 | 出版機構: 農業部畜產試驗所 | 版次: | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 42 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7368-60-2 (平裝, NT$150, 42面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 鍾萍, 李姿蓉, 許進德, 盧啟信合編 | 出版機構: 農業部畜產試驗所 | 版次: 修訂第二版二刷 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 60 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454169 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 李姿蓉 ... ]
名稱 良翔建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 良翔建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良翔建設股份有限公司 桃園市中壢區興和里環北路161號2樓 | | 27347693 | 解散 (文號: 2009-8-20 經授中字 第0983290475號) |
良翔建設股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區興和里環北路161號2樓 | 統編: 27347693 | 解散 (文號: 2009-8-20 經授中字 第0983290475號) |
姓名 李姿蓉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李姿蓉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
姿蓉早餐店 新北市土城區清水路270號(1樓) | 李姿蓉 | 72652584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120782) |
育柏種苗行 嘉義縣民雄鄉文隆村鴨母91之2號 | 李姿蓉 | 06279810 | 核准設立 - 獨資 |
索羅髮藝坊 臺北市中正區博愛路75號2樓 | 李姿蓉 | 18382542 | 歇業 - 獨資 |
天容商行 桃園縣蘆竹鄉營盤村六福路165巷21號6樓 | 李姿蓉 | 21547651 | 歇業 - 獨資 |
全聯實業股份有限公司烏日信義分公司 臺中市烏日區仁德里信義街230、232號 | 李姿蓉 | 24811958 | 廢止 |
銓瀚實業有限公司 彰化縣線西鄉線西村沿海路二段98號1樓 | 李姿蓉 | 27622115 | 核准設立 |
易橙國際行銷有限公司 臺北市北投區中央南路1段7號 | 李姿蓉 | 27717055 | 核准設立 |
全聯實業股份有限公司烏日長春分公司 臺中市烏日區長春街429、431號1樓 | 李姿蓉 | 28994958 | 核准設立 |
姿蓉早餐店 登記地址: 新北市土城區清水路270號(1樓) | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 72652584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120782) |
育柏種苗行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉文隆村鴨母91之2號 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 06279810 | 核准設立 - 獨資 |
索羅髮藝坊 登記地址: 臺北市中正區博愛路75號2樓 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 18382542 | 歇業 - 獨資 |
天容商行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉營盤村六福路165巷21號6樓 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 21547651 | 歇業 - 獨資 |
全聯實業股份有限公司烏日信義分公司 登記地址: 臺中市烏日區仁德里信義街230、232號 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 24811958 | 廢止 |
銓瀚實業有限公司 登記地址: 彰化縣線西鄉線西村沿海路二段98號1樓 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 27622115 | 核准設立 |
易橙國際行銷有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央南路1段7號 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 27717055 | 核准設立 |
全聯實業股份有限公司烏日長春分公司 登記地址: 臺中市烏日區長春街429、431號1樓 | 負責人: 李姿蓉 | 統編: 28994958 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李姿蓉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|