李怡青
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李怡青的職稱是董事長, 持有股份數是120000, 公司名稱是薇菈國際股份有限公司, 統一編號是27348975.
董監事資料集 資料集的 李怡青 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李怡青 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薇菈國際股份有限公司 | 統一編號: 27348975 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薇菈國際股份有限公司 | 統一編號: 27348975 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 薇菈國際股份有限公司 | 統一編號: 27348975 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薇菈國際股份有限公司 | 統一編號: 27348975 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薇菈國際股份有限公司 | 統一編號: 27348975 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 薇菈國際股份有限公司 | 統一編號: 27348975 |
[ 搜尋所有相關: 李怡青 @ 董監事資料集 ]
無其他 薇菈國際 資料。
[ 搜尋所有 薇菈國際 ... ]
根據姓名 李怡青 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李怡青 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李怡青 ... ]
名稱 薇菈國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 薇菈國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
薇菈國際美容美體 新竹縣竹北市華興三街308號 | 王世羽 | 50558121 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110300325) |
薇菈國際股份有限公司 臺北市大安區延吉街137巷30號1樓 | 李怡青 | 27348975 | 核准設立 |
薇菈國際美容美體 登記地址: 新竹縣竹北市華興三街308號 | 負責人: 王世羽 | 統編: 50558121 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110300325) |
薇菈國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街137巷30號1樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 27348975 | 核准設立 |
姓名 李怡青 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李怡青)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
青恩有限公司 臺北市大安區通安街8號7樓之1 | 李怡青 | 82863877 | 核准設立 |
怡和糧食行 雲林縣斗南鎮中天里中正路164號 | 李怡青 | 18350008 | 歇業 - 獨資 |
東敏工藝社 新北市樹林區中正路218之2號 | 李怡青 | 08536245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088121878) |
昭竔工程行 彰化縣竹塘鄉竹元村東陽路一段四九巷二七號 | 李怡青 | 13288667 | 廢止 - 獨資 |
佳和資訊工作室 臺北市信義區莊敬路197巷14號1樓 | 李怡青 | 17272899 | 撤銷 - 獨資 |
六六冰舖 宜蘭縣壯圍鄉功勞村功勞路28之3號一樓 | 李怡青 | 41198300 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050903961) |
芙寶服飾店 臺中市西屯區福雅里福科路340巷6號1樓 | 李怡青 | 47483843 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120879107) |
青恩有限公司 登記地址: 臺北市大安區通安街8號7樓之1 | 負責人: 李怡青 | 統編: 82863877 | 核准設立 |
怡和糧食行 登記地址: 雲林縣斗南鎮中天里中正路164號 | 負責人: 李怡青 | 統編: 18350008 | 歇業 - 獨資 |
東敏工藝社 登記地址: 新北市樹林區中正路218之2號 | 負責人: 李怡青 | 統編: 08536245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088121878) |
昭竔工程行 登記地址: 彰化縣竹塘鄉竹元村東陽路一段四九巷二七號 | 負責人: 李怡青 | 統編: 13288667 | 廢止 - 獨資 |
佳和資訊工作室 登記地址: 臺北市信義區莊敬路197巷14號1樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 17272899 | 撤銷 - 獨資 |
六六冰舖 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉功勞村功勞路28之3號一樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 41198300 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050903961) |
芙寶服飾店 登記地址: 臺中市西屯區福雅里福科路340巷6號1樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 47483843 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120879107) |
[ 查詢所有 李怡青 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|