黃慶源
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃慶源的職稱是董事長, 持有股份數是50000, 公司名稱是瑞馨數位國際股份有限公司, 統一編號是27353202.
董監事資料集 資料集的 黃慶源 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃慶源 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 瑞馨數位國際股份有限公司 | 統一編號: 27353202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 瑞馨數位國際股份有限公司 | 統一編號: 27353202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞馨數位國際股份有限公司 | 統一編號: 27353202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 瑞馨數位國際股份有限公司 | 統一編號: 27353202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 瑞馨數位國際股份有限公司 | 統一編號: 27353202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞馨數位國際股份有限公司 | 統一編號: 27353202 |
[ 搜尋所有相關: 黃慶源 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27353202 | 電話號碼: 02-25312871 | 臺北市中山區南京西路5之1號5樓 |
統一編號: 27353202 | 電話號碼: 02-25312871 | 臺北市中山區南京西路5之1號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃慶源 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 瑞馨數位國際 資料。
[ 搜尋所有 瑞馨數位國際 ... ]
根據姓名 黃慶源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃慶源 ...) | 1 | 開放時間: 未開放,待相關管理維護計畫。 | 現狀: 建築多有破舊,需盡快修復;建築本體隱沒於樹叢中且有屋頂損壞、構件佚失、內部植生問題嚴重、結構裂損等問題。 | 歷史沿革: 金銀廳興建於昭和10年(西元1935年),現今位於彰化縣鹿港鎮菜園里菜園路67巷17號。
鹿港菜園黃家的先祖屬於泉州紫雲派,來自福建晉江十九都長園鄉,在清治時期,黃仲璘渡臺並在鹿港頂菜園定居,之後黃... @ 文資局歷史建築 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/10/07 | 活動結束日期: 2024/12/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/10/07 | 活動結束日期: 2024/12/30 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 未開放,待相關管理維護計畫。 | 現狀: 建築多有破舊,需盡快修復;建築本體隱沒於樹叢中且有屋頂損壞、構件佚失、內部植生問題嚴重、結構裂損等問題。 | 歷史沿革: 金銀廳興建於昭和10年(西元1935年),現今位於彰化縣鹿港鎮菜園里菜園路67巷17號。
鹿港菜園黃家的先祖屬於泉州紫雲派,來自福建晉江十九都長園鄉,在清治時期,黃仲璘渡臺並在鹿港頂菜園定居,之後黃... @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/10/07 | 活動結束日期: 2024/12/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/10/07 | 活動結束日期: 2024/12/30 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃慶源 ... ]
名稱 瑞馨數位國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 瑞馨數位國際)
瑞馨數位國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路5之1號5樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 27353202 | 核准設立 |
姓名 黃慶源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃慶源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
源泉企業行 高雄市鳳山區文英里文雅街116巷15號 | 黃慶源 | 07837671 | 歇業 - 獨資 |
樂天工程有限公司 新北市蘆洲區重陽街32號 | 黃慶源 | 54843605 | 核准設立 |
力保企業社 新北市蘆洲區永安南路2段328巷?07弄3號?0樓 | 黃慶源 | 02207365 | 核准設立 - 獨資 |
一一九農業資材行 臺中市東勢區下新里東蘭街74-18號1樓 | 黃慶源 | 05886149 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090883339) |
新天地冰菓屋 高雄市前金區三川里七賢2路118號地下1樓 | 黃慶源 | 06824993 | 歇業 - 獨資 |
裕盛機車行 桃園市桃園區信光里民生路707號1樓 | 黃慶源 | 20421916 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109003103) |
良琰工程行 高雄市苓雅區廣東二街74巷6弄5號1樓 | 黃慶源 | 21373048 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160477200) |
力研企業有限公司 嘉義市短竹里29鄰光正街2號1樓 | 黃慶源 | 22440734 | 核准設立 |
源泉企業行 登記地址: 高雄市鳳山區文英里文雅街116巷15號 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 07837671 | 歇業 - 獨資 |
樂天工程有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區重陽街32號 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 54843605 | 核准設立 |
力保企業社 登記地址: 新北市蘆洲區永安南路2段328巷?07弄3號?0樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 02207365 | 核准設立 - 獨資 |
一一九農業資材行 登記地址: 臺中市東勢區下新里東蘭街74-18號1樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 05886149 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090883339) |
新天地冰菓屋 登記地址: 高雄市前金區三川里七賢2路118號地下1樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 06824993 | 歇業 - 獨資 |
裕盛機車行 登記地址: 桃園市桃園區信光里民生路707號1樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 20421916 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109003103) |
良琰工程行 登記地址: 高雄市苓雅區廣東二街74巷6弄5號1樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 21373048 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160477200) |
力研企業有限公司 登記地址: 嘉義市短竹里29鄰光正街2號1樓 | 負責人: 黃慶源 | 統編: 22440734 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃慶源 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
|