王慶裕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王慶裕的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是立一資訊科技有限公司, 統一編號是27358488.
無其他 立一資訊科技 資料。
[ 搜尋所有 立一資訊科技 ... ]
根據姓名 王慶裕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王慶裕 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2624653 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: BF1000025 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣竹山鎮社寮里大公街75號(社寮社區推廣中心) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2624653 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: BF1000025 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣竹山鎮社寮里大公街75號(社寮社區推廣中心) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2624653 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: BF1000025 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣竹山鎮社寮里大公街75號(社寮社區推廣中心) @ 長照B據點 |
| 作者: 王慶裕著 | 出版機構: 新學林 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 408 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5407-08-7 (平裝, NT$620, 408面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3101591 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: 1R1500031 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區鼎昌街23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3101591 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: 1R1500031 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區鼎昌街23號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3101591 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: 1R1500031 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區鼎昌街23號 @ 長照B據點 |
| 作者: 王慶裕編著 | 出版機構: 五南 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-522-218-5 (平裝, NT$500, 384面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2624653 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: BF1000025 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣竹山鎮社寮里大公街75號(社寮社區推廣中心) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2624653 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: BF1000025 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣竹山鎮社寮里大公街75號(社寮社區推廣中心) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2624653 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: BF1000025 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣竹山鎮社寮里大公街75號(社寮社區推廣中心) @ 長照B據點 |
作者: 王慶裕著 | 出版機構: 新學林 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 408 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5407-08-7 (平裝, NT$620, 408面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3101591 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: 1R1500031 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區鼎昌街23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3101591 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: 1R1500031 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區鼎昌街23號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3101591 | 機構負責人姓名: 王慶裕 | 機構代碼: 1R1500031 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區鼎昌街23號 @ 長照B據點 |
作者: 王慶裕編著 | 出版機構: 五南 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-522-218-5 (平裝, NT$500, 384面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 王慶裕 ... ]
名稱 立一資訊科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 立一資訊科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立一資訊科技有限公司 基隆市仁愛區獅球路48巷101號2樓 | 王慶裕 | 27358488 | 核准設立 |
立一資訊科技有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區獅球路48巷101號2樓 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 27358488 | 核准設立 |
姓名 王慶裕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王慶裕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王家點心舖 臺北市北投區中央北路4段527號 | 王慶裕 | 38507534 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084105567) |
王家點心舖 臺北市北投區中央北路4段527號 | 王慶裕 | 26243782 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030004362) |
南一肉品商行 臺南市善化區光文里中山路67號1樓 | 王慶裕 | 17236043 | 歇業 - 獨資 |
上大興機電工程消防有限公司 高雄市三民區鼎昌街23號 | 王慶裕 | 42948203 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-12) |
鴻茂國際商務股份有限公司 南投縣竹山鎮社寮里田中巷58號 | 王慶裕 | 42976179 | 核准設立 |
篙金物業管理顧問股份有限公司 高雄市三民區鼎昌街23號1樓 | 王慶裕 | 59345114 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-24) |
南一肉品商行 臺南市善化區光文里中山路67號1樓 | 王慶裕 | 74955395 | 歇業 - 合夥 |
王家點心舖 登記地址: 臺北市北投區中央北路4段527號 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 38507534 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084105567) |
王家點心舖 登記地址: 臺北市北投區中央北路4段527號 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 26243782 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030004362) |
南一肉品商行 登記地址: 臺南市善化區光文里中山路67號1樓 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 17236043 | 歇業 - 獨資 |
上大興機電工程消防有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎昌街23號 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 42948203 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-12) |
鴻茂國際商務股份有限公司 登記地址: 南投縣竹山鎮社寮里田中巷58號 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 42976179 | 核准設立 |
篙金物業管理顧問股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎昌街23號1樓 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 59345114 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-24) |
南一肉品商行 登記地址: 臺南市善化區光文里中山路67號1樓 | 負責人: 王慶裕 | 統編: 74955395 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 王慶裕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
|