陳進祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳進祥的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是美林國際設計有限公司, 統一編號是27362743.
無其他 美林國際設計 資料。
[ 搜尋所有 美林國際設計 ... ]
根據姓名 陳進祥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳進祥 ...) | (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 75994493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區高楠里後港巷154號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 75994493 | 工廠負責人姓名: 陳進祥 | 工廠地址: 高雄市仁武區考潭里仁心路234號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 75994493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區高楠里後港巷154號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 75994493 | 工廠負責人姓名: 陳進祥 | 工廠地址: 高雄市仁武區考潭里仁心路234號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳進祥 ... ]
名稱 美林國際設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美林國際設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美林國際設計有限公司 臺北市大同區西寧北路78之16號8樓 | 陳進祥 | 27362743 | 核准設立 |
美林國際設計有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路78之16號8樓 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 27362743 | 核准設立 |
姓名 陳進祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳進祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥旺機械工業股份有限公司 高雄市仁武區後港巷154號 | 陳進祥 | 75994493 | 核准設立 |
祥祈企業社 宜蘭縣羅東鎮集祥里中山東路六六之二四號 | 陳進祥 | 77064966 | 核准設立 - 獨資 |
振豐企業社 新北市板橋區和平路安樂巷6弄8號?0樓 | 陳進祥 | 01962428 | 歇業 - 獨資 |
昇輝珠寶工藝社 臺北市中山區新生北路3段3巷43號2樓 | 陳進祥 | 12355673 | 歇業 - 獨資 |
宇壕企業社 新北市樹林區保安二街40巷39號2樓(現場僅供辦公室使用) | 陳進祥 | 14644799 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121510) |
博克聯合有限公司 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓之1 | 陳進祥 | 16663216 | 核准設立 |
阿松油漆工程行 臺南市東區和平里東門路3段204號1樓 | 陳進祥 | 17241025 | 歇業 - 獨資 |
鋐閶行 宜蘭縣五結鄉大吉村三吉路五三號一樓 | 陳進祥 | 17925596 | 歇業 - 合夥 |
祥旺機械工業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區後港巷154號 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 75994493 | 核准設立 |
祥祈企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮集祥里中山東路六六之二四號 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 77064966 | 核准設立 - 獨資 |
振豐企業社 登記地址: 新北市板橋區和平路安樂巷6弄8號?0樓 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 01962428 | 歇業 - 獨資 |
昇輝珠寶工藝社 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段3巷43號2樓 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 12355673 | 歇業 - 獨資 |
宇壕企業社 登記地址: 新北市樹林區保安二街40巷39號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳進祥 | 統編: 14644799 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121510) |
博克聯合有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓之1 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 16663216 | 核准設立 |
阿松油漆工程行 登記地址: 臺南市東區和平里東門路3段204號1樓 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 17241025 | 歇業 - 獨資 |
鋐閶行 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村三吉路五三號一樓 | 負責人: 陳進祥 | 統編: 17925596 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 陳進祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
|