吳承翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳承翰的職稱是監察人, 持有股份數是165000, 公司名稱是和寧不動產開發顧問股份有限公司, 統一編號是27365100.
董監事資料集 資料集的 吳承翰 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳承翰 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 和寧不動產開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 27365100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 和寧不動產開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 27365100 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 和寧不動產開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 27365100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 和寧不動產開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 27365100 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27365100 | 電話號碼: 02-25461259 | 新北市中和區成功路137號11樓之2 |
統一編號: 27365100 | 電話號碼: 02-25461259 | 新北市中和區成功路137號11樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據姓名 吳承翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳承翰 ...) | 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126 @ 董監事資料集 |
(中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳承翰 ... ]
名稱 和寧不動產開發顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 和寧不動產開發顧問)
姓名 吳承翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳承翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯翰科技股份有限公司 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 吳承翰 | 85091190 | 核准設立 |
大約翰汽車材料行 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 吳承翰 | 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) |
維翰企業社 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 吳承翰 | 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) |
翰鴻商行 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 吳承翰 | 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) |
翰翔商行 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 吳承翰 | 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) |
翰權有限公司 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 吳承翰 | 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) |
翰昇茶業有限公司 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 吳承翰 | 90264349 | 核准設立 |
翰穎資訊 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 吳承翰 | 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506) |
聯翰科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85091190 | 核准設立 |
大約翰汽車材料行 登記地址: 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) |
維翰企業社 登記地址: 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) |
翰鴻商行 登記地址: 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) |
翰翔商行 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) |
翰權有限公司 登記地址: 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) |
翰昇茶業有限公司 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90264349 | 核准設立 |
翰穎資訊 登記地址: 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506) |
[ 查詢所有 吳承翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
|