蔡麗香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡麗香的職稱是董事, 持有股份數是20000000, 公司名稱是真善美資產管理有限公司, 統一編號是27419653.
無其他 真善美資產管理 資料。
[ 搜尋所有 真善美資產管理 ... ]
根據姓名 蔡麗香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡麗香 ...) | (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200097346-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200097346-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 092非酒精飲料 | 統一編號: 16727823 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區建安里建國二路九四巷四號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: B-200097346-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200097346-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 092非酒精飲料 | 統一編號: 16727823 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區建安里建國二路九四巷四號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 蔡麗香 ... ]
名稱 真善美資產管理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 真善美資產管理)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真善美資產管理有限公司 臺中市北屯區文心路三段1023號12樓 | 蔡麗香 | 27419653 | 核准設立 |
真善美資產管理有限公司 登記地址: 臺中市北屯區文心路三段1023號12樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 27419653 | 核准設立 |
姓名 蔡麗香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡麗香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗香理髮店 臺南市永康區永康里永興路54號1樓 | 蔡麗香 | 37742069 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263952) |
麗香理髮店 臺南市永康區永康里永興路54號 | 蔡麗香 | 94968242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001853) |
麗莎龍髮型設計 臺南市南區文南里長南街3號1樓 | 陳蔡麗香 | 56971359 | 核准設立 - 獨資 |
有益企業社 新竹市香山區頂埔里牛埔路九二巷五號一樓 | 蔡麗香 | 02894440 | 歇業 - 獨資 |
香妮爾精品企業社 新北市板橋區南雅西路2段301巷41弄5之2號(現場僅供辦公室使用) | 蔡麗香 | 18456092 | 歇業 - 獨資 |
松香齋商行 嘉義市西區新富里仁愛路440號一樓 | 蔡麗香 | 25757642 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050171602) |
丹尼爾商行 臺北市大安區忠孝東路4段312號3樓之3 | 蔡麗香 | 01591003 | 歇業 - 獨資 |
姿集名店 臺北市松山區民生東路5號1樓 | 蔡麗香 | 01606174 | 歇業 - 獨資 |
麗香理髮店 登記地址: 臺南市永康區永康里永興路54號1樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 37742069 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263952) |
麗香理髮店 登記地址: 臺南市永康區永康里永興路54號 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 94968242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001853) |
麗莎龍髮型設計 登記地址: 臺南市南區文南里長南街3號1樓 | 負責人: 陳蔡麗香 | 統編: 56971359 | 核准設立 - 獨資 |
有益企業社 登記地址: 新竹市香山區頂埔里牛埔路九二巷五號一樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 02894440 | 歇業 - 獨資 |
香妮爾精品企業社 登記地址: 新北市板橋區南雅西路2段301巷41弄5之2號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 18456092 | 歇業 - 獨資 |
松香齋商行 登記地址: 嘉義市西區新富里仁愛路440號一樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 25757642 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050171602) |
丹尼爾商行 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段312號3樓之3 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 01591003 | 歇業 - 獨資 |
姿集名店 登記地址: 臺北市松山區民生東路5號1樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 01606174 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡麗香 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|