吳道昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳道昌的職稱是監察人, 持有股份數是698391, 所代表法人是糖威投資股份有限公司, 公司名稱是糖皇企業股份有限公司, 統一編號是27428891.
無其他 糖皇企業 資料。
[ 搜尋所有 糖皇企業 ... ]
根據姓名 吳道昌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳道昌 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳道昌 ... ]
名稱 糖皇企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 糖皇企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
糖皇企業股份有限公司 臺南市中西區中山路一六六號十一樓 | | 27428891 | 解散 (文號: 2005-11-11 經授中字 第0943315678號) |
糖皇企業股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中山路一六六號十一樓 | 統編: 27428891 | 解散 (文號: 2005-11-11 經授中字 第0943315678號) |
姓名 吳道昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 吳道昌)
良道投資股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 97357645 | 核准設立 |
冠冕全球華人股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24905408 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-30) |
恒泰策略股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區新和里仁愛街255號2樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24921630 | 核准設立 |
南得實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段15之1號15樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 42836663 | 解散 |
湯尼威爾服飾股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中山路58號1樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 54563548 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-13) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|