黃萬發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃萬發的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是詮宇工程技術有限公司, 統一編號是27429358.
無其他 詮宇工程技術 資料。
[ 搜尋所有 詮宇工程技術 ... ]
根據姓名 黃萬發 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 黃萬發 ...) | 開始時間: 2018/9/23 | 結束時間: 2018/10/15 | 電話: 886-7-2299825 | | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2018-09-23T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2018-10-15T00:00:00+08:00 | 電話: 886-7-2299825 | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 凌陽廣告股份有限公司 | 統一編號: 16327798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 優登實業股份有限公司 | 統一編號: 86221988 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 銘威有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 三內工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 @ 公司登記經理人資料集 |
開始時間: 2018/9/23 | 結束時間: 2018/10/15 | 電話: 886-7-2299825 | | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2018-09-23T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2018-10-15T00:00:00+08:00 | 電話: 886-7-2299825 | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 凌陽廣告股份有限公司 | 統一編號: 16327798 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 優登實業股份有限公司 | 統一編號: 86221988 @ 董監事資料集 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 銘威有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 三內工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃萬發 ... ]
名稱 詮宇工程技術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 詮宇工程技術)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
詮宇工程技術有限公司 彰化縣員林市湖水路78號 | 黃萬發 | 27429358 | 核准設立 |
詮宇工程技術有限公司 登記地址: 彰化縣員林市湖水路78號 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 27429358 | 核准設立 |
姓名 黃萬發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃萬發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬發鐘錶刻印行 臺北市中山區民權東路2段92巷1弄2號1樓 | 黃萬發 | 04393822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114114434) |
萬順機車行 高雄市大寮區琉球里琉球路99-4號限1樓 | 黃萬發 | 78386493 | 核准設立 - 獨資 |
利發企業社 宜蘭縣冬山鄉群英村群英路128號 | 黃萬發 | 42097250 | 歇業 - 獨資 |
夾吧二店 新北市新莊區民安路188巷3弄5號 | 黃萬發 | 94873816 | 核准設立 - 獨資 |
全音商行 臺北市中正區汀州路233號1樓 | 黃萬發 | 05634088 | 撤銷 - 獨資 |
天下網路世界 宜蘭縣頭城鎮城北里西一巷一0號一樓 | 黃萬發 | 17938950 | 歇業 - 獨資 |
馥逸居工藝社 新北市中和區莒光路93號1樓 | 黃萬發 | 19529050 | 歇業 - 獨資 |
萬發鐘錶刻印行 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段92巷1弄2號1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 04393822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114114434) |
萬順機車行 登記地址: 高雄市大寮區琉球里琉球路99-4號限1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 78386493 | 核准設立 - 獨資 |
利發企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉群英村群英路128號 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 42097250 | 歇業 - 獨資 |
夾吧二店 登記地址: 新北市新莊區民安路188巷3弄5號 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 94873816 | 核准設立 - 獨資 |
全音商行 登記地址: 臺北市中正區汀州路233號1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 05634088 | 撤銷 - 獨資 |
天下網路世界 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城北里西一巷一0號一樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 17938950 | 歇業 - 獨資 |
馥逸居工藝社 登記地址: 新北市中和區莒光路93號1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 19529050 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃萬發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
|