林玉樹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林玉樹的職稱是董事, 持有股份數是351000, 公司名稱是昊彌科技企業股份有限公司, 統一編號是27448974.
董監事資料集 資料集的 林玉樹 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林玉樹 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 567000 | 所代表法人: | 昊彌科技企業股份有限公司 | 統一編號: 27448974 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 351000 | 所代表法人: | 昊彌科技企業股份有限公司 | 統一編號: 27448974 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: | 昊彌科技企業股份有限公司 | 統一編號: 27448974 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 567000 | 所代表法人: | 昊彌科技企業股份有限公司 | 統一編號: 27448974 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 351000 | 所代表法人: | 昊彌科技企業股份有限公司 | 統一編號: 27448974 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: | 昊彌科技企業股份有限公司 | 統一編號: 27448974 |
[ 搜尋所有相關: 林玉樹 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 27448974 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區三民里和平東路190巷26號 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 27448974 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區三民里和平東路190巷26號 |
[ 搜尋所有相關: 林玉樹 @ 登記工廠名錄 ]
根據姓名 林玉樹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林玉樹 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20190501 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8742176 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900123 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210518 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-8742176 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900123 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20190501 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8742176 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900123 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210518 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-8742176 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900123 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 048748258 | 機構負責人姓名: 林玉樹 | 機構代碼: B20900057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣田中鎮員集路二段557號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林玉樹 ... ]
名稱 昊彌科技企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昊彌科技企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昊彌科技企業股份有限公司 臺南市永康區三民里和平東路190巷26號 | 林國珍 | 27448974 | 核准設立 |
昊彌科技企業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區三民里和平東路190巷26號 | 負責人: 林國珍 | 統編: 27448974 | 核准設立 |
姓名 林玉樹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林玉樹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻陞車業 新北市樹林區太平路150巷31號(1樓) | 林玉樹 | 31700106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173167) |
玉樹企業社 新北市萬里區港東路57號?0樓 | 林玉樹 | 02246178 | 歇業 - 獨資 |
玉樹農產行 嘉義縣鹿草鄉施家村四六號之二 | 林玉樹 | 20173198 | 歇業 - 獨資 |
曜盛工程行 高雄市三民區寶興路112之17號1樓 | 林玉樹 | 26005830 | 核准設立 - 獨資 |
宅修家工程行 新北市板橋區三民路2段正泰四巷5號(1樓) | 林玉樹 | 91718050 | 核准設立 - 獨資 |
大畇企業行 高雄市林園區石化三路247號1樓 | 韓林玉樹 | 36929093 | 核准設立 - 獨資 |
韓農康樂隊 高雄市林園區鳳芸里石化三路247號1樓 | 韓林玉樹 | 08515749 | 歇業 - 獨資 |
大菖康樂隊 高雄市林園區鳳芸里石化三路247號1樓 | 韓林玉樹 | 10734278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560688100) |
鴻陞車業 登記地址: 新北市樹林區太平路150巷31號(1樓) | 負責人: 林玉樹 | 統編: 31700106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173167) |
玉樹企業社 登記地址: 新北市萬里區港東路57號?0樓 | 負責人: 林玉樹 | 統編: 02246178 | 歇業 - 獨資 |
玉樹農產行 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉施家村四六號之二 | 負責人: 林玉樹 | 統編: 20173198 | 歇業 - 獨資 |
曜盛工程行 登記地址: 高雄市三民區寶興路112之17號1樓 | 負責人: 林玉樹 | 統編: 26005830 | 核准設立 - 獨資 |
宅修家工程行 登記地址: 新北市板橋區三民路2段正泰四巷5號(1樓) | 負責人: 林玉樹 | 統編: 91718050 | 核准設立 - 獨資 |
大畇企業行 登記地址: 高雄市林園區石化三路247號1樓 | 負責人: 韓林玉樹 | 統編: 36929093 | 核准設立 - 獨資 |
韓農康樂隊 登記地址: 高雄市林園區鳳芸里石化三路247號1樓 | 負責人: 韓林玉樹 | 統編: 08515749 | 歇業 - 獨資 |
大菖康樂隊 登記地址: 高雄市林園區鳳芸里石化三路247號1樓 | 負責人: 韓林玉樹 | 統編: 10734278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560688100) |
[ 查詢所有 林玉樹 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|