林建寰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林建寰的職稱是董事長, 持有股份數是1264700, 公司名稱是寬宏藝術經紀股份有限公司, 統一編號是27530185.
董監事資料集 資料集的 林建寰 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林建寰 ...) | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
[ 搜尋所有相關: 林建寰 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: (02)2532-6677 | 公司代號: 6596 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 27530185 | 住址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 董事長: 林建寰 | 成立日期: 20041105 | 出表日期: 1130915 |
總機電話: (02)2532-6677 | 公司代號: 6596 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 27530185 | 住址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 董事長: 林建寰 | 成立日期: 20041105 | 出表日期: 1130915 |
[ 搜尋所有相關: 林建寰 @ 上櫃公司基本資料 ]
| 統一編號: 27530185 | 電話號碼: 02-25326677 | 臺北市中山區樂群二路267號6樓 |
統一編號: 27530185 | 電話號碼: 02-25326677 | 臺北市中山區樂群二路267號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 林建寰 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林建寰 ...) | 食品業者登錄字號: A-127530185-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市士林區士商路189號 |
| 食品業者登錄字號: A-127530185-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市中山區樂群二路267號6樓 |
食品業者登錄字號: A-127530185-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市士林區士商路189號 |
食品業者登錄字號: A-127530185-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市中山區樂群二路267號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 林建寰 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 寬宏藝術經紀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 寬宏藝術經紀 ...) | | 活動起始日期: 2020/06/26 | 活動結束日期: 2020/10/24 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2020/09/13 | 活動結束日期: 2020/09/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/01/08 | 活動結束日期: 2020/04/05 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/01/31 | 活動結束日期: 2020/02/02 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/06/26 | 活動結束日期: 2020/10/24 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2020/09/13 | 活動結束日期: 2020/09/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/01/08 | 活動結束日期: 2020/04/05 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/01/31 | 活動結束日期: 2020/02/02 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 寬宏藝術經紀 ... ]
根據姓名 林建寰 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 林建寰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 浩天資訊股份有限公司 | 統一編號: 22752068 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 上濮室內裝修有限公司 | 統一編號: 24597824 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7725000 | 所代表法人: | 駿騰創意行銷股份有限公司 | 統一編號: 25120684 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 920000 | 所代表法人: | 樂暘藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27994425 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 天澤工程股份有限公司 | 統一編號: 28108045 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 台灣藝能工程股份有限公司 | 統一編號: 22718484 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 浩天資訊股份有限公司 | 統一編號: 22752068 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 上濮室內裝修有限公司 | 統一編號: 24597824 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7725000 | 所代表法人: | 駿騰創意行銷股份有限公司 | 統一編號: 25120684 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 920000 | 所代表法人: | 樂暘藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27994425 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 天澤工程股份有限公司 | 統一編號: 28108045 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 台灣藝能工程股份有限公司 | 統一編號: 22718484 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林建寰 ... ]
名稱 寬宏藝術經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 寬宏藝術經紀)
姓名 林建寰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林建寰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一畝建材行 臺中市西區昇平里美村路一段372巷1號 | 林建寰 | 82620675 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
上濮室內裝修有限公司 臺中市北區健行里民權路580號1樓 | 林建寰 | 24597824 | 核准設立 |
寬宏藝術工作室 高雄市鳳山區新興里經武路28巷2之1號1樓 | 林建寰 | 08526133 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10261978000) |
台灣藝能工程股份有限公司 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 林建寰 | 22718484 | 核准設立 |
駿騰創意行銷股份有限公司 高雄市三民區九如二路583號5樓之2 | 林建寰 | 25120684 | 核准設立 |
樂暘藝術經紀股份有限公司 高雄市三民區九如二路583號5樓之2 | 林建寰 | 27994425 | 核准設立 |
古伊窗簾行 臺中市北區健行里民權路580號地下層 | 林建寰 | 72358338 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
一畝建材行 登記地址: 臺中市西區昇平里美村路一段372巷1號 | 負責人: 林建寰 | 統編: 82620675 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
上濮室內裝修有限公司 登記地址: 臺中市北區健行里民權路580號1樓 | 負責人: 林建寰 | 統編: 24597824 | 核准設立 |
寬宏藝術工作室 登記地址: 高雄市鳳山區新興里經武路28巷2之1號1樓 | 負責人: 林建寰 | 統編: 08526133 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10261978000) |
台灣藝能工程股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 負責人: 林建寰 | 統編: 22718484 | 核准設立 |
駿騰創意行銷股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如二路583號5樓之2 | 負責人: 林建寰 | 統編: 25120684 | 核准設立 |
樂暘藝術經紀股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如二路583號5樓之2 | 負責人: 林建寰 | 統編: 27994425 | 核准設立 |
古伊窗簾行 登記地址: 臺中市北區健行里民權路580號地下層 | 負責人: 林建寰 | 統編: 72358338 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
[ 查詢所有 林建寰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|