陳以亨
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳以亨的職稱是獨立董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是寬宏藝術經紀股份有限公司, 統一編號是27530185.
董監事資料集 資料集的 陳以亨 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳以亨 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1264700 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1264700 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6122600 | 所代表法人: 駿騰創意行銷股份有限公司 | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 統一編號: 27530185 |
[ 搜尋所有相關: 陳以亨 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: (02)2532-6677 | 公司代號: 6596 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 27530185 | 住址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 董事長: 林建寰 | 成立日期: 20041105 | 出表日期: 1130918 |
總機電話: (02)2532-6677 | 公司代號: 6596 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 27530185 | 住址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 董事長: 林建寰 | 成立日期: 20041105 | 出表日期: 1130918 |
[ 搜尋所有相關: 陳以亨 @ 上櫃公司基本資料 ]
| 統一編號: 27530185 | 電話號碼: 02-25326677 | 臺北市中山區樂群二路267號6樓 |
統一編號: 27530185 | 電話號碼: 02-25326677 | 臺北市中山區樂群二路267號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳以亨 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳以亨 ...) | 食品業者登錄字號: A-127530185-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市士林區士商路189號 |
| 食品業者登錄字號: A-127530185-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市中山區樂群二路267號6樓 |
食品業者登錄字號: A-127530185-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市士林區士商路189號 |
食品業者登錄字號: A-127530185-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27530185 | 台北市中山區樂群二路267號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳以亨 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 寬宏藝術經紀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 寬宏藝術經紀 ...) | | 活動起始日期: 2020/06/26 | 活動結束日期: 2020/10/24 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2020/09/13 | 活動結束日期: 2020/09/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/01/08 | 活動結束日期: 2020/04/05 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/01/31 | 活動結束日期: 2020/02/02 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/06/26 | 活動結束日期: 2020/10/24 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2020/09/13 | 活動結束日期: 2020/09/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/01/08 | 活動結束日期: 2020/04/05 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/01/31 | 活動結束日期: 2020/02/02 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 寬宏藝術經紀 ... ]
根據姓名 陳以亨 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳以亨 ...) | 團體會址: 高雄市鼓山區蓮海路70號創意與創新研發中心 | 成立日期: 1110427 | 理事長: 陳以亨 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣虎航股份有限公司 | 統一編號: 54381049 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 桂田文創娛樂股份有限公司 | 統一編號: 70557661 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 138483 | 所代表法人: | 長興材料工業股份有限公司 | 統一編號: 75339004 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: 榮剛投資有限公司 | 民報媒體股份有限公司 | 統一編號: 90258310 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100000 | 所代表法人: 榮剛投資有限公司 | 尚同傳媒資訊股份有限公司 | 統一編號: 90516078 @ 董監事資料集 |
團體會址: 高雄市鼓山區蓮海路70號創意與創新研發中心 | 成立日期: 1110427 | 理事長: 陳以亨 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣虎航股份有限公司 | 統一編號: 54381049 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 桂田文創娛樂股份有限公司 | 統一編號: 70557661 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 138483 | 所代表法人: | 長興材料工業股份有限公司 | 統一編號: 75339004 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: 榮剛投資有限公司 | 民報媒體股份有限公司 | 統一編號: 90258310 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100000 | 所代表法人: 榮剛投資有限公司 | 尚同傳媒資訊股份有限公司 | 統一編號: 90516078 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳以亨 ... ]
名稱 寬宏藝術經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 寬宏藝術經紀)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
|