黃思穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃思穎的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是和鑫投資股份有限公司, 統一編號是27540851.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和鑫投資股份有限公司 | 統一編號: 27540851 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和鑫投資股份有限公司 | 統一編號: 27540851 |
[ 搜尋所有相關: 黃思穎 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 和鑫投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 和鑫投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 和鑫投資股份有限公司 | 彥蓉股份有限公司 | 統一編號: 27709956 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4160000 | 所代表法人: 和鑫投資股份有限公司 | 青禾不動產股份有限公司 | 統一編號: 45094903 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 和鑫投資股份有限公司 | 彥蓉股份有限公司 | 統一編號: 27709956 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4160000 | 所代表法人: 和鑫投資股份有限公司 | 青禾不動產股份有限公司 | 統一編號: 45094903 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 和鑫投資 ... ]
根據姓名 黃思穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃思穎 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 富穎國際貿易有限公司 | 統一編號: 59284637 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照B據點 |
| 資料集識別碼: 109237 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-21 15:41:54 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記寺廟列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 109238 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-18 15:13:28 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記財團法人教會名冊列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 83766120 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區錦中里錦順街53號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 80716843 | 住址: 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 登記日期: 1081120 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 黃思穎 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 富穎國際貿易有限公司 | 統一編號: 59284637 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照B據點 |
資料集識別碼: 109237 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-21 15:41:54 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記寺廟列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 109238 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-18 15:13:28 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記財團法人教會名冊列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 83766120 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區錦中里錦順街53號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 80716843 | 住址: 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 登記日期: 1081120 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 黃思穎 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 黃思穎 ... ]
名稱 和鑫投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 和鑫投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和鑫投資股份有限公司 高雄市左營區博愛二路50號25樓 | 黃蓓玟 | 27540851 | 核准設立 |
和鑫投資股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區博愛二路50號25樓 | 負責人: 黃蓓玟 | 統編: 27540851 | 核准設立 |
姓名 黃思穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃思穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富穎國際貿易有限公司 高雄市仁武區慈惠三街96號1樓 | 黃思穎 | 59284637 | 核准設立 |
勾哲思造型工作室 桃園市桃園區同德里同德六街166號7樓 | 黃思穎 | 75209065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129012251) |
莯澄有限公司 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 | 黃思穎 | 00022943 | 核准設立 |
垣赫企業社 新北市板橋區金門街281號3樓 | 黃思穎 | 42236957 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146776) |
艾貝司有限公司 新北市三重區碧華里仁華街118巷27號12樓 | 黃思穎 | 54307750 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
倍斯捷投資股份有限公司 高雄市鼓山區明誠四路256號25樓 | 黃思穎 | 59248400 | 核准設立 |
元耀能源科技股份有限公司 高雄市左營區博愛二路50號25樓 | 黃思穎 | 80383232 | 核准設立 |
晟峰房屋有限公司 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 黃思穎 | 80716843 | 核准設立 |
富穎國際貿易有限公司 登記地址: 高雄市仁武區慈惠三街96號1樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 59284637 | 核准設立 |
勾哲思造型工作室 登記地址: 桃園市桃園區同德里同德六街166號7樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 75209065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129012251) |
莯澄有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 00022943 | 核准設立 |
垣赫企業社 登記地址: 新北市板橋區金門街281號3樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 42236957 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146776) |
艾貝司有限公司 登記地址: 新北市三重區碧華里仁華街118巷27號12樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 54307750 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
倍斯捷投資股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明誠四路256號25樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 59248400 | 核准設立 |
元耀能源科技股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區博愛二路50號25樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 80383232 | 核准設立 |
晟峰房屋有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 80716843 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃思穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|