王嵐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王嵐的職稱是董事, 持有股份數是6990000, 公司名稱是上擎科技有限公司, 統一編號是27559865.
| 統一編號: 27559865 | 電話號碼: 02-23920865 | 臺北市南港區南港路3段61號2樓 |
統一編號: 27559865 | 電話號碼: 02-23920865 | 臺北市南港區南港路3段61號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 王嵐 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 上擎科技 資料。
[ 搜尋所有 上擎科技 ... ]
根據姓名 王嵐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王嵐 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 0932701869
0980139095 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: | 統一編號: 81471613 | 臺永康區復華里15鄰國華街96巷10號1樓 @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
| 作者: 王嵐萱等作 | 出版機構: 竹市文化局 | 版次: | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 260 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7091-50-0 (平裝, NT$260, 260面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海吉尼斯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 13119488 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2037064 | 機構負責人姓名: 王嵐 | 機構代碼: BG1400068 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市永康區復華里國華街110號 @ 長照ABC據點 |
電話: 0932701869
0980139095 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: | 統一編號: 81471613 | 臺永康區復華里15鄰國華街96巷10號1樓 @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
作者: 王嵐萱等作 | 出版機構: 竹市文化局 | 版次: | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 260 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7091-50-0 (平裝, NT$260, 260面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海吉尼斯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 13119488 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王嵐 ... ]
名稱 上擎科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上擎科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上擎科技有限公司 臺北市南港區南港路3段61號2樓 | 王嵐 | 27559865 | 核准設立 |
上擎科技有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段61號2樓 | 負責人: 王嵐 | 統編: 27559865 | 核准設立 |
姓名 王嵐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王嵐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
精準企業社 高雄市鳳山區海光里瑞大街41巷4號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 王嵐 | 13330573 | 歇業 - 獨資 |
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司光復分公司 臺北市松山區南京東路4段186號1樓 | 王嵐 | 28431584 | 核准設立 |
宏盈商店 嘉義縣大埔鄉茄苳村茄苳脚三六號 | 李王嵐 | 66281065 | 歇業 - 獨資 |
民和人本禮儀社 臺南市永康區復華里國華街96巷10號1樓 | 王嵐 | 81471613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080014493) |
亞舍小吃店 臺北市松山區三民路93號1樓 | 王嵐 | 83948086 | 撤銷 - 獨資 |
俊齊科技股份有限公司 臺北市松山區復興北路167號5樓 | 王嵐峰 | 86318701 | 核准設立 |
天一當舖 臺中市西區公益里向上路一段268之1號一樓 | 王嵐 | 87609690 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108601582) |
精準企業社 登記地址: 高雄市鳳山區海光里瑞大街41巷4號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 王嵐 | 統編: 13330573 | 歇業 - 獨資 |
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司光復分公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段186號1樓 | 負責人: 王嵐 | 統編: 28431584 | 核准設立 |
宏盈商店 登記地址: 嘉義縣大埔鄉茄苳村茄苳脚三六號 | 負責人: 李王嵐 | 統編: 66281065 | 歇業 - 獨資 |
民和人本禮儀社 登記地址: 臺南市永康區復華里國華街96巷10號1樓 | 負責人: 王嵐 | 統編: 81471613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080014493) |
亞舍小吃店 登記地址: 臺北市松山區三民路93號1樓 | 負責人: 王嵐 | 統編: 83948086 | 撤銷 - 獨資 |
俊齊科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路167號5樓 | 負責人: 王嵐峰 | 統編: 86318701 | 核准設立 |
天一當舖 登記地址: 臺中市西區公益里向上路一段268之1號一樓 | 負責人: 王嵐 | 統編: 87609690 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108601582) |
[ 查詢所有 王嵐 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
|