蔡秀卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秀卿的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是聯儀建設股份有限公司, 統一編號是27564396.
董監事資料集 資料集的 蔡秀卿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡秀卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯儀建設股份有限公司 | 統一編號: 27564396 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 聯儀建設股份有限公司 | 統一編號: 27564396 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 聯儀建設股份有限公司 | 統一編號: 27564396 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯儀建設股份有限公司 | 統一編號: 27564396 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 聯儀建設股份有限公司 | 統一編號: 27564396 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 聯儀建設股份有限公司 | 統一編號: 27564396 |
[ 搜尋所有相關: 蔡秀卿 @ 董監事資料集 ]
無其他 聯儀建設 資料。
[ 搜尋所有 聯儀建設 ... ]
根據姓名 蔡秀卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秀卿 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工九路6號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工七路12號 @ 登記工廠名錄 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工九路6號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工七路12號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蔡秀卿 ... ]
聯儀建設 | 地址: 嘉義市玉山路大利路 | 電話: 05-236-8808 |
聯儀建設股份有限公司 | 地址: 嘉義市永福三街30號1樓 | 電話: 05-283-0101 |
名稱 聯儀建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 聯儀建設)
姓名 蔡秀卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡秀卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蔡秀卿選物販賣機 桃園市龜山區大同里大同路154號 | 蔡秀卿 | 72802628 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015839) |
秀卿 金門縣金城鎮西門里富康一村1巷10號(限建築物第壹層使用) | 蔡秀卿 | 87946172 | 歇業 - 獨資 |
蔡家布袋鮮之蚵 高雄市三民區建興路345號1樓 | 蔡秀卿 | 25961763 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561536100) |
全佳商舖 彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路662號1樓 | 蔡秀卿 | 99650791 | 歇業 - 獨資 |
九連汽車商行 臺北市信義區忠孝東路5段143號1樓 | 蔡秀卿 | 01592755 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金準服飾 高雄市新興區漢民里大同1路87號 | 蔡秀卿 | 06819268 | 歇業 - 獨資 |
益新餐飲食品店 臺北市大同區民生西路350號1、2樓 | 蔡秀卿 | 07718014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074117118) |
函數三角商行 嘉義市西區民安里中山路597號一樓 | 蔡秀卿 | 09000950 | 歇業 - 獨資 |
蔡秀卿選物販賣機 登記地址: 桃園市龜山區大同里大同路154號 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 72802628 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015839) |
秀卿 登記地址: 金門縣金城鎮西門里富康一村1巷10號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 87946172 | 歇業 - 獨資 |
蔡家布袋鮮之蚵 登記地址: 高雄市三民區建興路345號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 25961763 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561536100) |
全佳商舖 登記地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路662號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 99650791 | 歇業 - 獨資 |
九連汽車商行 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段143號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 01592755 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金準服飾 登記地址: 高雄市新興區漢民里大同1路87號 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 06819268 | 歇業 - 獨資 |
益新餐飲食品店 登記地址: 臺北市大同區民生西路350號1、2樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 07718014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074117118) |
函數三角商行 登記地址: 嘉義市西區民安里中山路597號一樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 09000950 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡秀卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
|