李鴻明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李鴻明的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是台灣劍道有限公司, 統一編號是27590113.
根據名稱 台灣劍道 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣劍道 ...) | 開始時間: 2024-03-22T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-03-24T17:00:00+08:00 | 電話: 886-7-5813680#408 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市804鼓山區登山街36號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2024-03-22T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-03-24T17:00:00+08:00 | 電話: 886-7-5813680#408 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市804鼓山區登山街36號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 92014939 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1070514 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 團體會址: 高雄市三民區建工路672號 | 成立日期: 0830703 | 理事長: 陳信寰 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 陳信寰 | 設立時間: 0830703 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
開始時間: 2024-03-22T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-03-24T17:00:00+08:00 | 電話: 886-7-5813680#408 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市804鼓山區登山街36號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2024-03-22T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-03-24T17:00:00+08:00 | 電話: 886-7-5813680#408 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市804鼓山區登山街36號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 92014939 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1070514 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
團體會址: 高雄市三民區建工路672號 | 成立日期: 0830703 | 理事長: 陳信寰 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 陳信寰 | 設立時間: 0830703 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 台灣劍道 ... ]
根據姓名 李鴻明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李鴻明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻國精密工業有限公司 | 統一編號: 28657652 @ 董監事資料集 |
| 作者: 李鴻明, 林明源, 戚海倫, 游智勝, 蒲浩明, 廖德修, 鍾裕能作 | 出版機構: 臺灣棒球名人堂協會 | 版次: | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 78 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-90939-8-9 (平裝, 78面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 臺中市南區402平和里美村南路39巷4號 | 成立日期: 0970119 | 理事長: 李鴻明 @ 全國性人民團體名冊 |
| 電話: 2772-1065 | 地址鄉鎮市區: 中山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: | 負責人姓名: 李鴻明 @ 藥局基本資料 |
| 聯絡電話: 03-3243488 | 聯絡人: 李鴻明 | 聯絡地址: 338桃園市蘆竹區南山路三段256號 | 標章編號: 5606 | 商店編號: H001147 @ 綠色商店基本資料 |
| 管理人電話: 037-624474#29 | 預計收容村里: 尖山里、尖下里、廣興里 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 苗栗縣頭份市 | 尖下里 | 尖豐路305號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻國精密工業有限公司 | 統一編號: 28657652 @ 董監事資料集 |
作者: 李鴻明, 林明源, 戚海倫, 游智勝, 蒲浩明, 廖德修, 鍾裕能作 | 出版機構: 臺灣棒球名人堂協會 | 版次: | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 78 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-90939-8-9 (平裝, 78面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 臺中市南區402平和里美村南路39巷4號 | 成立日期: 0970119 | 理事長: 李鴻明 @ 全國性人民團體名冊 |
電話: 2772-1065 | 地址鄉鎮市區: 中山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: | 負責人姓名: 李鴻明 @ 藥局基本資料 |
聯絡電話: 03-3243488 | 聯絡人: 李鴻明 | 聯絡地址: 338桃園市蘆竹區南山路三段256號 | 標章編號: 5606 | 商店編號: H001147 @ 綠色商店基本資料 |
管理人電話: 037-624474#29 | 預計收容村里: 尖山里、尖下里、廣興里 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 苗栗縣頭份市 | 尖下里 | 尖豐路305號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 李鴻明 ... ]
名稱 台灣劍道 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣劍道)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣劍道有限公司 臺中市西屯區潮洋里黎明路二段818號1樓 | 李鴻明 | 27590113 | 核准設立 |
台灣劍道有限公司 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里黎明路二段818號1樓 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 27590113 | 核准設立 |
姓名 李鴻明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李鴻明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻明商號 臺南市六甲區六甲里六甲市場公有零售市場中正路522號C06號畜肉類攤 | 李鴻明 | 85642814 | 核准設立 - 獨資 |
鴻國精密工業有限公司 新北市新莊區化成路630巷9弄1號 | 李鴻明 | 28657652 | 核准設立 |
鴻國企業社 新北市新莊區化成路314巷6弄2號 | 李鴻明 | 13518909 | 歇業 - 獨資 |
鴻隆號 臺南市新營區延平里武侯街32號之2 | 李鴻明 | 71710410 | 歇業 - 獨資 |
理想藥品股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 李鴻明 | 04200352 | 核准設立 |
天華事務機器有限公司 臺北市中山區林森北路67巷64號1樓 | 李鴻明 | 12201241 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-02) |
臺灣中法產業股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 李鴻明 | 19088103 | 解散 |
鴻明商號 登記地址: 臺南市六甲區六甲里六甲市場公有零售市場中正路522號C06號畜肉類攤 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 85642814 | 核准設立 - 獨資 |
鴻國精密工業有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路630巷9弄1號 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 28657652 | 核准設立 |
鴻國企業社 登記地址: 新北市新莊區化成路314巷6弄2號 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 13518909 | 歇業 - 獨資 |
鴻隆號 登記地址: 臺南市新營區延平里武侯街32號之2 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 71710410 | 歇業 - 獨資 |
理想藥品股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 04200352 | 核准設立 |
天華事務機器有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路67巷64號1樓 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 12201241 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-02) |
臺灣中法產業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 19088103 | 解散 |
[ 查詢所有 李鴻明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
|