吳明欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳明欽的職稱是董事長, 持有股份數是27500, 公司名稱是風華旅館股份有限公司, 統一編號是27625990.
董監事資料集 資料集的 吳明欽 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳明欽 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 268500 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1217500 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 53000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 268500 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1217500 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 53000 | 所代表法人: | 風華旅館股份有限公司 | 統一編號: 27625990 |
[ 搜尋所有相關: 吳明欽 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 吳明欽 ...) | 食品業者登錄字號: P-127625990-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27625990 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和20之15號 |
| 食品業者登錄字號: P-127625990-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 27625990 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和20之15號 |
食品業者登錄字號: P-127625990-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27625990 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和20之15號 |
食品業者登錄字號: P-127625990-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 27625990 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和20之15號 |
[ 搜尋所有相關: 吳明欽 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 風華旅館 資料。
[ 搜尋所有 風華旅館 ... ]
根據姓名 吳明欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳明欽 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區新興街107巷32號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區新興街107巷32號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區新興街107巷32號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照ABC據點 |
| 管理人電話: 06-7952196 | 預計收容村里: 慶安里、西港里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 臺南市西港區 | 慶安里 | 新興街107巷32號 @ 避難收容處所點位檔 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區新興街107巷32號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區新興街107巷32號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區新興街107巷32號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-7955872 | 機構負責人姓名: 吳明欽 | 機構代碼: BF1400082 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市西港區竹林里新興街107巷32號 @ 長照ABC據點 |
管理人電話: 06-7952196 | 預計收容村里: 慶安里、西港里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 臺南市西港區 | 慶安里 | 新興街107巷32號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 吳明欽 ... ]
風華旅館股份有限公司 | 地址: 雲林縣虎尾鎮平和里20號之15 | 電話: 05-633-3125 |
名稱 風華旅館 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 風華旅館)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
風華旅館股份有限公司 雲林縣虎尾鎮平和里平和20之15號 | 吳明欽 | 27625990 | 核准設立 |
風華旅館股份有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮平和里平和20之15號 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 27625990 | 核准設立 |
姓名 吳明欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳明欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳明欽自營計程車行 新北市新莊區中誠街123-3號4樓 | 吳明欽 | 36259100 | 核准設立 - 獨資 |
明欽西服號 臺北市中正區漢口街1段68巷4號1樓 | 吳明欽 | 05113995 | 撤銷 - 獨資 |
明成工程行 金門縣金沙鎮下塘頭41號 | 吳明欽 | 26184263 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120082853) |
明增企業社 新北市中和區員山路?032巷?00?0?0號2樓 | 吳明欽 | 66948266 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
明發汽車材料行 新竹市東區榮光里中華路216號 | 吳明欽 | 99905008 | 歇業 - 獨資 |
伯格西服號 臺北市萬華區中華路2段370號1樓 | 吳明欽 | 81706843 | 歇業 - 獨資 |
夠土司即食店 臺南市中西區城隍里青年路209號1樓 | 吳明欽 | 85606752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110033407) |
吳明欽自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區中誠街123-3號4樓 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 36259100 | 核准設立 - 獨資 |
明欽西服號 登記地址: 臺北市中正區漢口街1段68巷4號1樓 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 05113995 | 撤銷 - 獨資 |
明成工程行 登記地址: 金門縣金沙鎮下塘頭41號 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 26184263 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120082853) |
明增企業社 登記地址: 新北市中和區員山路?032巷?00?0?0號2樓 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 66948266 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
明發汽車材料行 登記地址: 新竹市東區榮光里中華路216號 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 99905008 | 歇業 - 獨資 |
伯格西服號 登記地址: 臺北市萬華區中華路2段370號1樓 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 81706843 | 歇業 - 獨資 |
夠土司即食店 登記地址: 臺南市中西區城隍里青年路209號1樓 | 負責人: 吳明欽 | 統編: 85606752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110033407) |
[ 查詢所有 吳明欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
|