吳玉華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳玉華的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是馳瑤有限公司, 統一編號是27654045.
無其他 馳瑤 資料。
[ 搜尋所有 馳瑤 ... ]
根據姓名 吳玉華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳玉華 ...) | (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 07-3464601- | 總機構代號: 008 | 機構代號: 0087100 | 負責人: 吳玉華 | 地址: 高雄市左營區博愛三路6號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 團體會址: 高雄市鳳山區南進四街2-1號 | 成立日期: 0990925 | 理事長: 吳玉華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件、332醫療器材及用品 | 統一編號: 80575724 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里忠孝路712號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 華宏國際股份有限公司 | 統一編號: 80575724 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 誠華有限公司 | 到職日期: 1080306 | 統一編號: 54980902 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 清華企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0830719 | 統一編號: 84923703 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 07-3464601- | 總機構代號: 008 | 機構代號: 0087100 | 負責人: 吳玉華 | 地址: 高雄市左營區博愛三路6號 @ 金融機構基本資料查詢 |
團體會址: 高雄市鳳山區南進四街2-1號 | 成立日期: 0990925 | 理事長: 吳玉華 @ 全國性人民團體名冊 |
主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件、332醫療器材及用品 | 統一編號: 80575724 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里忠孝路712號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 華宏國際股份有限公司 | 統一編號: 80575724 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 誠華有限公司 | 到職日期: 1080306 | 統一編號: 54980902 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 清華企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0830719 | 統一編號: 84923703 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 吳玉華 ... ]
名稱 馳瑤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 馳瑤)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馳瑤有限公司 桃園市龍潭區八德里聖亭路35巷9號 | 吳玉華 | 27654045 | 核准設立 |
馳瑤有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區八德里聖亭路35巷9號 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 27654045 | 核准設立 |
姓名 吳玉華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳玉華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉華挽臉 桃園市桃園區文昌里新民街七一巷二二之一號二樓 | 吳玉華 | 30229880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039009832) |
玉華工業社 新竹市香山區牛埔里三姓橋528號 | 吳玉華 | 47174620 | 歇業 - 獨資 |
玉華理髮廳 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐二○八之一號 | 吳玉華 | 94739425 | 歇業 - 獨資 |
益鼎企業社 桃園市平鎮區華安里平東路246巷9弄5號1樓 | 吳玉華 | 41027664 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039008568) |
誠華有限公司 宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷8號7樓之1 | 吳玉華 | 54980902 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-01) |
華南商業銀行股份有限公司楠梓分公司 高雄市楠梓區興楠路336、338號1樓 | 吳玉華 | 80354757 | 核准設立 |
華宏國際股份有限公司 嘉義市東區後湖里忠孝路712號 | 黃吳玉華 | 80575724 | 核准設立 |
捷新金屬有限公司 桃園市中壢區福德里中華路一段216號(2樓) | 吳玉華 | 91028196 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-01) |
玉華挽臉 登記地址: 桃園市桃園區文昌里新民街七一巷二二之一號二樓 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 30229880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039009832) |
玉華工業社 登記地址: 新竹市香山區牛埔里三姓橋528號 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 47174620 | 歇業 - 獨資 |
玉華理髮廳 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐二○八之一號 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 94739425 | 歇業 - 獨資 |
益鼎企業社 登記地址: 桃園市平鎮區華安里平東路246巷9弄5號1樓 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 41027664 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039008568) |
誠華有限公司 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷8號7樓之1 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 54980902 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-01) |
華南商業銀行股份有限公司楠梓分公司 登記地址: 高雄市楠梓區興楠路336、338號1樓 | 負責人: 吳玉華 | 統編: 80354757 | 核准設立 |
華宏國際股份有限公司 登記地址: 嘉義市東區後湖里忠孝路712號 | 負責人: 黃吳玉華 | 統編: 80575724 | 核准設立 |
捷新金屬有限公司 登記地址: 桃園市中壢區福德里中華路一段216號(2樓) | 負責人: 吳玉華 | 統編: 91028196 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-01) |
[ 查詢所有 吳玉華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|