方美瓔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名方美瓔的職稱是董事長, 持有股份數是4000, 公司名稱是心之所向股份有限公司, 統一編號是27733251.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 396000 | 所代表法人: | 心之所向股份有限公司 | 統一編號: 27733251 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 396000 | 所代表法人: | 心之所向股份有限公司 | 統一編號: 27733251 |
[ 搜尋所有相關: 方美瓔 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27733251 | 電話號碼: 02-22825365 | 新北市新莊區五權一路1號8樓之2 |
統一編號: 27733251 | 電話號碼: 02-22825365 | 新北市新莊區五權一路1號8樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 方美瓔 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 心之所向 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 心之所向 ...) | 開放時間: 全天候開放 | | 電話: 886-8-9326141 | 地址: 臺東縣951綠島鄉石朗浮潛區(綠島石朗步道入水點約315度,直線距離約60公尺,水深11米處) @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 24HR | | 電話: 886-5-5826320 | 地址: 古坑鄉同心休息站對面 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/07/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/07/29 @ 文化部研習課程 |
開放時間: 全天候開放 | | 電話: 886-8-9326141 | 地址: 臺東縣951綠島鄉石朗浮潛區(綠島石朗步道入水點約315度,直線距離約60公尺,水深11米處) @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 24HR | | 電話: 886-5-5826320 | 地址: 古坑鄉同心休息站對面 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/07/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/07/29 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 心之所向 ... ]
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 100 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 100 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 方美瓔 ... ]
名稱 心之所向 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 心之所向)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
心之所向體適能工作室 高雄市前鎮區粵江街31號6樓 | 向思亭 | 82737274 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
心之所向器械皮拉提斯工作室 彰化縣彰化市萬壽里吉祥街2號3樓 | 呂郡綾 | 80127589 | 核准設立 - 獨資 |
心之所向股份有限公司 新北市新莊區五權一路1號8樓之2 | 方美瓔 | 27733251 | 核准設立 |
心之所向設計美學工作室 臺中市北屯區廍子里太順路148號3樓之7 | 陳瀅如 | 72352539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108606214) |
心之所向法式甜點 桃園市桃園區同安里新埔八街108號1樓 | 吳和倉 | 87416693 | 核准設立 - 獨資 |
心之所向企業社 臺北市中正區懷寧街82號1樓 | 黃昭瑜 | 91747273 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124110362) |
心之所向自由潛水企業社 臺東縣蘭嶼鄉東清村23號旁邊的空地 | | 00322717 | 營業中 |
心之所向體適能工作室 登記地址: 高雄市前鎮區粵江街31號6樓 | 負責人: 向思亭 | 統編: 82737274 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
心之所向器械皮拉提斯工作室 登記地址: 彰化縣彰化市萬壽里吉祥街2號3樓 | 負責人: 呂郡綾 | 統編: 80127589 | 核准設立 - 獨資 |
心之所向股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路1號8樓之2 | 負責人: 方美瓔 | 統編: 27733251 | 核准設立 |
心之所向設計美學工作室 登記地址: 臺中市北屯區廍子里太順路148號3樓之7 | 負責人: 陳瀅如 | 統編: 72352539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108606214) |
心之所向法式甜點 登記地址: 桃園市桃園區同安里新埔八街108號1樓 | 負責人: 吳和倉 | 統編: 87416693 | 核准設立 - 獨資 |
心之所向企業社 登記地址: 臺北市中正區懷寧街82號1樓 | 負責人: 黃昭瑜 | 統編: 91747273 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124110362) |
心之所向自由潛水企業社 登記地址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村23號旁邊的空地 | 統編: 00322717 | 營業中 |
[ 查詢所有 心之所向 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
|