李怡青
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李怡青的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是永琴實業股份有限公司, 統一編號是27751222.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永琴實業股份有限公司 | 統一編號: 27751222 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永琴實業股份有限公司 | 統一編號: 27751222 |
[ 搜尋所有相關: 李怡青 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27751222 | 電話號碼: 02-2394-3606 | 臺北市大安區溫州街46巷4號1樓 |
統一編號: 27751222 | 電話號碼: 02-2394-3606 | 臺北市大安區溫州街46巷4號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李怡青 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 永琴實業 資料。
[ 搜尋所有 永琴實業 ... ]
根據姓名 李怡青 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李怡青 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李怡青 ... ]
名稱 永琴實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永琴實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永琴實業股份有限公司 臺北市大安區溫州街46巷4號1樓 | 葉林良玉 | 27751222 | 核准設立 |
永琴實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區溫州街46巷4號1樓 | 負責人: 葉林良玉 | 統編: 27751222 | 核准設立 |
姓名 李怡青 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李怡青)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
青恩有限公司 臺北市大安區通安街8號7樓之1 | 李怡青 | 82863877 | 核准設立 |
怡和糧食行 雲林縣斗南鎮中天里中正路164號 | 李怡青 | 18350008 | 歇業 - 獨資 |
東敏工藝社 新北市樹林區中正路218之2號 | 李怡青 | 08536245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088121878) |
昭竔工程行 彰化縣竹塘鄉竹元村東陽路一段四九巷二七號 | 李怡青 | 13288667 | 廢止 - 獨資 |
佳和資訊工作室 臺北市信義區莊敬路197巷14號1樓 | 李怡青 | 17272899 | 撤銷 - 獨資 |
薇菈國際股份有限公司 臺北市大安區延吉街137巷30號1樓 | 李怡青 | 27348975 | 核准設立 |
六六冰舖 宜蘭縣壯圍鄉功勞村功勞路28之3號一樓 | 李怡青 | 41198300 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050903961) |
芙寶服飾店 臺中市西屯區福雅里福科路340巷6號1樓 | 李怡青 | 47483843 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120879107) |
青恩有限公司 登記地址: 臺北市大安區通安街8號7樓之1 | 負責人: 李怡青 | 統編: 82863877 | 核准設立 |
怡和糧食行 登記地址: 雲林縣斗南鎮中天里中正路164號 | 負責人: 李怡青 | 統編: 18350008 | 歇業 - 獨資 |
東敏工藝社 登記地址: 新北市樹林區中正路218之2號 | 負責人: 李怡青 | 統編: 08536245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088121878) |
昭竔工程行 登記地址: 彰化縣竹塘鄉竹元村東陽路一段四九巷二七號 | 負責人: 李怡青 | 統編: 13288667 | 廢止 - 獨資 |
佳和資訊工作室 登記地址: 臺北市信義區莊敬路197巷14號1樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 17272899 | 撤銷 - 獨資 |
薇菈國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街137巷30號1樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 27348975 | 核准設立 |
六六冰舖 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉功勞村功勞路28之3號一樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 41198300 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050903961) |
芙寶服飾店 登記地址: 臺中市西屯區福雅里福科路340巷6號1樓 | 負責人: 李怡青 | 統編: 47483843 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120879107) |
[ 查詢所有 李怡青 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
|