莊慧玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊慧玲的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是潤皇國際股份有限公司, 統一編號是27754902.
無其他 潤皇國際 資料。
[ 搜尋所有 潤皇國際 ... ]
根據姓名 莊慧玲 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 莊慧玲 ...) | (中華民國)莊慧玲師生 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊慧玲師生 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 02-27720267 | 公司代號: 5514 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 22817225 | 住址: 台北市長安東路二段173號7樓 | 董事長: 東台開發股份有限公司代表人:洪敏夫 | 成立日期: 19880121 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
| (中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 講座資訊 |
| (中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 穩揚針織股份有限公司 | 統一編號: 16651730 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 環視實業有限公司 | 統一編號: 28873321 @ 董監事資料集 |
(中華民國)莊慧玲師生 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊慧玲師生 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 02-27720267 | 公司代號: 5514 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 22817225 | 住址: 台北市長安東路二段173號7樓 | 董事長: 東台開發股份有限公司代表人:洪敏夫 | 成立日期: 19880121 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
(中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 講座資訊 |
(中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 穩揚針織股份有限公司 | 統一編號: 16651730 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 環視實業有限公司 | 統一編號: 28873321 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 莊慧玲 ... ]
名稱 潤皇國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 潤皇國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
潤皇國際股份有限公司 臺北市士林區中山北路6段318號1樓 | | 27754902 | 解散 (文號: 2007-3-9 府建商字 第09682166800號) |
潤皇國際股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段318號1樓 | 統編: 27754902 | 解散 (文號: 2007-3-9 府建商字 第09682166800號) |
姓名 莊慧玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊慧玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小玲噹童鞋坊 苗栗縣竹南鎮中美里13鄰功明街2-38號 | 莊慧玲 | 72399751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081002091) |
勤毅企業社 新北市板橋區漢生東路299巷7號1樓(現場僅供辦公室使用) | 莊慧玲 | 10504233 | 歇業 - 獨資 |
環視實業有限公司 桃園市觀音區樹林里民權路121巷17號(1樓) | 莊慧玲 | 28873321 | 核准設立 |
富元企業社 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路230巷13號一樓 | 莊慧玲 | 37839155 | 核准設立 - 獨資 |
巴米服飾 彰化縣鹿港鎮永安里育民街3號 | 莊慧玲 | 39944864 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050815981) |
熱力四射精品店 臺南市中西區國華街2段192號1樓右側 | 莊慧玲 | 73859654 | 歇業 - 獨資 |
現代魚販鮮活水產 宜蘭縣礁溪鄉育英路12號一樓 | 莊慧玲 | 82356632 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090904494) |
永泰號 澎湖縣馬公市光復里新生路一五號 | 莊慧玲 | 96019421 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820189) |
小玲噹童鞋坊 登記地址: 苗栗縣竹南鎮中美里13鄰功明街2-38號 | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 72399751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081002091) |
勤毅企業社 登記地址: 新北市板橋區漢生東路299巷7號1樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 10504233 | 歇業 - 獨資 |
環視實業有限公司 登記地址: 桃園市觀音區樹林里民權路121巷17號(1樓) | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 28873321 | 核准設立 |
富元企業社 登記地址: 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路230巷13號一樓 | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 37839155 | 核准設立 - 獨資 |
巴米服飾 登記地址: 彰化縣鹿港鎮永安里育民街3號 | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 39944864 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050815981) |
熱力四射精品店 登記地址: 臺南市中西區國華街2段192號1樓右側 | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 73859654 | 歇業 - 獨資 |
現代魚販鮮活水產 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉育英路12號一樓 | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 82356632 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090904494) |
永泰號 登記地址: 澎湖縣馬公市光復里新生路一五號 | 負責人: 莊慧玲 | 統編: 96019421 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820189) |
[ 查詢所有 莊慧玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
|