李正宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李正宏的職稱是監察人, 持有股份數是300000, 公司名稱是均城開發股份有限公司, 統一編號是27770831.
董監事資料集 資料集的 李正宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李正宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 均城開發股份有限公司 | 統一編號: 27770831 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 975000 | 所代表法人: | 均城開發股份有限公司 | 統一編號: 27770831 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 均城開發股份有限公司 | 統一編號: 27770831 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 均城開發股份有限公司 | 統一編號: 27770831 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 975000 | 所代表法人: | 均城開發股份有限公司 | 統一編號: 27770831 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 均城開發股份有限公司 | 統一編號: 27770831 |
[ 搜尋所有相關: 李正宏 @ 董監事資料集 ]
無其他 均城開發 資料。
[ 搜尋所有 均城開發 ... ]
根據姓名 李正宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李正宏 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 姓名: 李正宏 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺東縣長濱鄉長濱村4鄰4之3號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 李正宏 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 花蓮縣壽豐鄉光榮村中山路7段17號 @ 地政士開業資料 |
| 統一編號: 80747830 | 廠商地址: 桃園市平鎮區平南里新光路5段153號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: AT110A02 | 採購單位: 國立臺北商業大學 | 採購案: 110-111年桃園校區校園樹木植栽維護案 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由,致解除或終止契約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110126 00:00 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 1120125 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 統一編號: 58655913 | 廠商地址: 彰化縣二水鄉復興村6鄰員集路水尾巷21號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: AT110P02 | 採購單位: 國立臺北商業大學 | 採購案: 110年桃園校區監視設備財物採購案(第二次) | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120426 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1150425 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 統一編號: 58655913 | 廠商地址: 彰化縣二水鄉復興村6鄰員集路水尾巷21號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: AT110P01 | 採購單位: 國立臺北商業大學 | 採購案: 110年桃園校區監視設備財物採購案 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120426 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1150425 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
姓名: 李正宏 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺東縣長濱鄉長濱村4鄰4之3號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 李正宏 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 花蓮縣壽豐鄉光榮村中山路7段17號 @ 地政士開業資料 |
統一編號: 80747830 | 廠商地址: 桃園市平鎮區平南里新光路5段153號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: AT110A02 | 採購單位: 國立臺北商業大學 | 採購案: 110-111年桃園校區校園樹木植栽維護案 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由,致解除或終止契約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110126 00:00 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 1120125 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
統一編號: 58655913 | 廠商地址: 彰化縣二水鄉復興村6鄰員集路水尾巷21號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: AT110P02 | 採購單位: 國立臺北商業大學 | 採購案: 110年桃園校區監視設備財物採購案(第二次) | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120426 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1150425 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
統一編號: 58655913 | 廠商地址: 彰化縣二水鄉復興村6鄰員集路水尾巷21號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: AT110P01 | 採購單位: 國立臺北商業大學 | 採購案: 110年桃園校區監視設備財物採購案 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120426 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1150425 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
[ 搜尋所有 李正宏 ... ]
名稱 均城開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 均城開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
均城開發股份有限公司 臺北市信義區信義路4段375號4樓之2 | 蔡易蓁 | 27770831 | 核准設立 |
均城開發股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段375號4樓之2 | 負責人: 蔡易蓁 | 統編: 27770831 | 核准設立 |
姓名 李正宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李正宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚宏煤氣行 澎湖縣馬公市西衛里樂群街22號1樓 | 李正宏 | 36878989 | 核准設立 - 獨資 |
宏品廣告企業社 新北市三重區河邊北街84之1號1樓 | 李正宏 | 48831291 | 廢止 - 獨資 |
連正企業社 臺東縣太麻里鄉泰和村太麻里街一八一號一樓 | 李正宏 | 14203060 | 歇業 - 獨資 |
三番四有限公司 新北市金山區中山路90號(1樓) | 李正宏 | 24723651 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
禾堃國際有限公司 新北市三重區新北大道1段158號19樓 | 李正宏 | 54270037 | 核准設立 |
豪研實業有限公司 新北市三重區力行路1段15號5樓 | 李正宏 | 66592477 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-13) |
上安肉商號 高雄市美濃區永安路81號 | 李正宏 | 85682300 | 歇業 - 獨資 |
尚宏煤氣行 登記地址: 澎湖縣馬公市西衛里樂群街22號1樓 | 負責人: 李正宏 | 統編: 36878989 | 核准設立 - 獨資 |
宏品廣告企業社 登記地址: 新北市三重區河邊北街84之1號1樓 | 負責人: 李正宏 | 統編: 48831291 | 廢止 - 獨資 |
連正企業社 登記地址: 臺東縣太麻里鄉泰和村太麻里街一八一號一樓 | 負責人: 李正宏 | 統編: 14203060 | 歇業 - 獨資 |
三番四有限公司 登記地址: 新北市金山區中山路90號(1樓) | 負責人: 李正宏 | 統編: 24723651 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
禾堃國際有限公司 登記地址: 新北市三重區新北大道1段158號19樓 | 負責人: 李正宏 | 統編: 54270037 | 核准設立 |
豪研實業有限公司 登記地址: 新北市三重區力行路1段15號5樓 | 負責人: 李正宏 | 統編: 66592477 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-13) |
上安肉商號 登記地址: 高雄市美濃區永安路81號 | 負責人: 李正宏 | 統編: 85682300 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李正宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
|