陳志勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志勇的職稱是董事, 持有股份數是128700, 公司名稱是寶港鐘錶股份有限公司, 統一編號是27793172.
董監事資料集 資料集的 陳志勇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳志勇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 81900 | 所代表法人: | 寶港鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 27793172 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 132600 | 所代表法人: | 寶港鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 27793172 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 208000 | 所代表法人: | 寶港鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 27793172 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 81900 | 所代表法人: | 寶港鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 27793172 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 132600 | 所代表法人: | 寶港鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 27793172 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 208000 | 所代表法人: | 寶港鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 27793172 |
[ 搜尋所有相關: 陳志勇 @ 董監事資料集 ]
| 市話: (08)8350202 | 地址: 屏東縣東港鎮中正路130號 | 經度: 120.450443 | 緯度: 22.467545 @ 客家委員會好客卡特約商店(已停辦) |
市話: (08)8350202 | 地址: 屏東縣東港鎮中正路130號 | 經度: 120.450443 | 緯度: 22.467545 @ 客家委員會好客卡特約商店(已停辦) |
[ 搜尋所有 寶港鐘錶 ... ]
根據姓名 陳志勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志勇 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
| 李讚成 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 @ 文化部公共藝術 |
| 黃裕榮 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 260宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 德馨樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 張志振 ,陳志勇 ,陳建志 | 證書號碼: 8776720 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 勇郡廣告工程有限公司 | 統一編號: 29086575 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
李讚成 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 @ 文化部公共藝術 |
黃裕榮 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 260宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 德馨樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 張志振 ,陳志勇 ,陳建志 | 證書號碼: 8776720 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 勇郡廣告工程有限公司 | 統一編號: 29086575 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳志勇 ... ]
名稱 寶港鐘錶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 寶港鐘錶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶港鐘錶股份有限公司 屏東縣東港鎮中正路155號 | 洪添明 | 27793172 | 核准設立 |
寶港鐘錶股份有限公司 登記地址: 屏東縣東港鎮中正路155號 | 負責人: 洪添明 | 統編: 27793172 | 核准設立 |
姓名 陳志勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳志勇自營計程車行 新北市板橋區滿平街90號2樓 | 陳志勇 | 34586327 | 核准設立 - 獨資 |
勇志工程行 桃園市龍潭區上華里金龍路365巷24號4樓 | 陳志勇 | 41020698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039006344) |
志勇工程行 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號21樓之2 | 陳志勇 | 88532880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880651) |
志勇企業社 新北市五股區成泰路3段577巷93號 | 陳志勇 | 98687736 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098112371) |
勇志企業社 新北市五股區御史路76號4樓 | 陳志勇 | 67792728 | 歇業 - 獨資 |
勇金彩券行 新北市五股區西雲路138之1號(僅得使用一樓) | 陳志勇 | 09939718 | 核准設立 - 獨資 |
勇郡廣告工程有限公司 臺中市西屯區福聯里東大路一段252號1樓 | 陳志勇 | 29086575 | 核准設立 |
元丰勇食品有限公司 臺中市和平區南勢里東關路三段199-1號1樓 | 陳志勇 | 53995955 | 核准設立 |
陳志勇自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區滿平街90號2樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 34586327 | 核准設立 - 獨資 |
勇志工程行 登記地址: 桃園市龍潭區上華里金龍路365巷24號4樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 41020698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039006344) |
志勇工程行 登記地址: 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號21樓之2 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 88532880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880651) |
志勇企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷93號 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 98687736 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098112371) |
勇志企業社 登記地址: 新北市五股區御史路76號4樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 67792728 | 歇業 - 獨資 |
勇金彩券行 登記地址: 新北市五股區西雲路138之1號(僅得使用一樓) | 負責人: 陳志勇 | 統編: 09939718 | 核准設立 - 獨資 |
勇郡廣告工程有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福聯里東大路一段252號1樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 29086575 | 核准設立 |
元丰勇食品有限公司 登記地址: 臺中市和平區南勢里東關路三段199-1號1樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 53995955 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳志勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 高點投資股份有限公司 | 統一編號: 16229136 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利勤實業股份有限公司 | 統一編號: 16229261 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金進發有限公司 | 統一編號: 16234497 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050214 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5505645 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和光建設股份有限公司 | 統一編號: 16248507 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500000 | 所代表法人: | 龐畢度藝術國際有限公司 | 統一編號: 16251143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 拉拉樂國際有限公司 | 統一編號: 16260065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 輝吉企業有限公司 | 統一編號: 16270964 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1334484 | 所代表法人: | 加百裕工業股份有限公司 | 統一編號: 16271936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2539549 | 所代表法人: 康輝投資股份有限公司 | 加百裕工業股份有限公司 | 統一編號: 16271936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 630857 | 所代表法人: 浩百有限公司 | 加百裕工業股份有限公司 | 統一編號: 16271936 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 29000 | 所代表法人: | 量子投資股份有限公司 | 統一編號: 16286234 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: | 采登股份有限公司 | 統一編號: 16289350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 高點投資股份有限公司 | 統一編號: 16229136 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利勤實業股份有限公司 | 統一編號: 16229261 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金進發有限公司 | 統一編號: 16234497 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050214 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5505645 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和光建設股份有限公司 | 統一編號: 16248507 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500000 | 所代表法人: | 龐畢度藝術國際有限公司 | 統一編號: 16251143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 拉拉樂國際有限公司 | 統一編號: 16260065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 輝吉企業有限公司 | 統一編號: 16270964 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1334484 | 所代表法人: | 加百裕工業股份有限公司 | 統一編號: 16271936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2539549 | 所代表法人: 康輝投資股份有限公司 | 加百裕工業股份有限公司 | 統一編號: 16271936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 630857 | 所代表法人: 浩百有限公司 | 加百裕工業股份有限公司 | 統一編號: 16271936 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 29000 | 所代表法人: | 量子投資股份有限公司 | 統一編號: 16286234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: | 采登股份有限公司 | 統一編號: 16289350 |
|