陳春霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳春霖的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是真誠私人財稅顧問股份有限公司, 統一編號是27794165.
根據姓名 陳春霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳春霖 ...) | 1 | 現狀: 二樓屋體受損,僅一樓大廳正在使用中,為五靈公公共信仰空間。 | 歷史沿革: 田沃村五靈公廟位於連江縣莒光鄉西莒田沃村,原是一處陳姓居民民宅,因其家中所奉祀的神明「五靈公」在地方十分靈驗,助人無數,村人主動聚資為其「擺暝」,屋主也願意開放給全村甚至外地人膜拜祭祀,久而演變成類似... @ 文資局歷史建築 |
| 團體會址: 臺北市大安區信義路4段1號7樓之7 | 成立日期: 1071215 | 理事長: 陳春霖 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺北市松山區臺北市東興路12號2樓 | 成立日期: 0861201 | 理事長: 陳春霖 @ 全國性人民團體名冊 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市三重區福隆里仁美街四0號一樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費公益展覽活動 @ 展覽資訊 |
| 社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費公益展覽活動 @ 親子活動 |
| 社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費公益展覽活動 @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/30 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
1 | 現狀: 二樓屋體受損,僅一樓大廳正在使用中,為五靈公公共信仰空間。 | 歷史沿革: 田沃村五靈公廟位於連江縣莒光鄉西莒田沃村,原是一處陳姓居民民宅,因其家中所奉祀的神明「五靈公」在地方十分靈驗,助人無數,村人主動聚資為其「擺暝」,屋主也願意開放給全村甚至外地人膜拜祭祀,久而演變成類似... @ 文資局歷史建築 |
團體會址: 臺北市大安區信義路4段1號7樓之7 | 成立日期: 1071215 | 理事長: 陳春霖 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺北市松山區臺北市東興路12號2樓 | 成立日期: 0861201 | 理事長: 陳春霖 @ 全國性人民團體名冊 |
產品中類: 29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市三重區福隆里仁美街四0號一樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費公益展覽活動 @ 展覽資訊 |
社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費公益展覽活動 @ 親子活動 |
社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費公益展覽活動 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/30 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳春霖 ... ]
名稱 真誠私人財稅顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 真誠私人財稅顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真誠私人財稅顧問股份有限公司 臺中市西屯區惠來里市政北1路77號5樓之10 | | 27794165 | 解散 (文號: 2009-7-15 經授中字 第0983266787號) |
真誠私人財稅顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里市政北1路77號5樓之10 | 統編: 27794165 | 解散 (文號: 2009-7-15 經授中字 第0983266787號) |
姓名 陳春霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳春霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠東企業有限公司 臺北市大同區太原路156號之2、5樓 | 陳春霖 | 04440043 | 核准設立 |
奇利理髮廳 臺北市大同區南京西路64巷34號1樓 | 陳春霖 | 05259885 | 歇業 - 獨資 |
啟詠商行 新北市中和區中山路2段?03?0巷5弄?0號?0樓 | 陳春霖 | 08564425 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
弘弼企業有限公司 臺北市中山區民族東路512巷13弄1號1樓 | 陳春霖 | 12200432 | 核准設立 |
榮美出版事業有限公司 臺北市大同區敦煌路34號2樓 | 陳春霖 | 13105674 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-22) |
黃財神商行 新北市蘆洲區中正路291號 | 陳春霖 | 14497895 | 歇業 - 獨資 |
祥興行 桃園縣桃園市東門里桃二街41號1樓 | 陳春霖 | 17683470 | 撤銷 - 獨資 |
名皇青草舖 嘉義縣太保市前潭里七鄰後潭七八號 | 陳春霖 | 20190909 | 歇業 - 獨資 |
惠東企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區太原路156號之2、5樓 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 04440043 | 核准設立 |
奇利理髮廳 登記地址: 臺北市大同區南京西路64巷34號1樓 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 05259885 | 歇業 - 獨資 |
啟詠商行 登記地址: 新北市中和區中山路2段?03?0巷5弄?0號?0樓 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 08564425 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
弘弼企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路512巷13弄1號1樓 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 12200432 | 核准設立 |
榮美出版事業有限公司 登記地址: 臺北市大同區敦煌路34號2樓 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 13105674 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-22) |
黃財神商行 登記地址: 新北市蘆洲區中正路291號 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 14497895 | 歇業 - 獨資 |
祥興行 登記地址: 桃園縣桃園市東門里桃二街41號1樓 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 17683470 | 撤銷 - 獨資 |
名皇青草舖 登記地址: 嘉義縣太保市前潭里七鄰後潭七八號 | 負責人: 陳春霖 | 統編: 20190909 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳春霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
|