沈惠萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名沈惠萍的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是高豐印前科技股份有限公司, 統一編號是27811994.
董監事資料集 資料集的 沈惠萍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 沈惠萍 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 高豐印前科技股份有限公司 | 統一編號: 27811994 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 342000 | 所代表法人: | 高豐印前科技股份有限公司 | 統一編號: 27811994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 高豐印前科技股份有限公司 | 統一編號: 27811994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 高豐印前科技股份有限公司 | 統一編號: 27811994 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 342000 | 所代表法人: | 高豐印前科技股份有限公司 | 統一編號: 27811994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 高豐印前科技股份有限公司 | 統一編號: 27811994 |
[ 搜尋所有相關: 沈惠萍 @ 董監事資料集 ]
無其他 高豐印前科技 資料。
[ 搜尋所有 高豐印前科技 ... ]
根據姓名 沈惠萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 沈惠萍 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26621620 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200027 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區萬順里北深路三段99、101、103號3、4樓及105號1、3、4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26628011 | 機構負責人姓名: 沈惠萍 | 機構代碼: A30200111 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市深坑區北深路三段99、101、103號3-4樓、105號1、3、4樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 沈惠萍 ... ]
名稱 高豐印前科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 高豐印前科技)
高豐印前科技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區板南路490號4樓之5 | 負責人: 沈俊雄 | 統編: 27811994 | 核准設立 |
姓名 沈惠萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 沈惠萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
花瑄服飾精品店 臺北市文山區保儀路26巷11號 | 沈惠萍 | 21721031 | 歇業 - 獨資 |
炳坤油行 新北市雙溪區中華路?7號?0樓 | 沈惠萍 | 33874497 | 核准設立 - 獨資 |
舒谷休閒農業行 南投縣仁愛鄉春陽村永樂巷15號 | 張沈惠萍 | 93384993 | 核准設立 - 獨資 |
花瑄服飾精品店 登記地址: 臺北市文山區保儀路26巷11號 | 負責人: 沈惠萍 | 統編: 21721031 | 歇業 - 獨資 |
炳坤油行 登記地址: 新北市雙溪區中華路?7號?0樓 | 負責人: 沈惠萍 | 統編: 33874497 | 核准設立 - 獨資 |
舒谷休閒農業行 登記地址: 南投縣仁愛鄉春陽村永樂巷15號 | 負責人: 張沈惠萍 | 統編: 93384993 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
|