周朝茂
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周朝茂的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是德大有限公司, 統一編號是27849274.
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品 | 統一編號: 27849274 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里內定二十街158巷60號(1樓) |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品 | 統一編號: 27849274 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里內定二十街158巷60號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 周朝茂 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 德大 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 德大 ...) | 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-3660852 | 地址: 臺南市717仁德區文賢路一段81巷90號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/05/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 02-2586-5000#260 | 是否收費: N | 活動地點: 基港大樓一樓大廳(中正區中正路1號) 如無開放則於門口集合,循雨都漫步傘標示 | 開始日期: 20230416 | 結束日期: 20230416 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 雨都漫步 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 開放時間: 全年無休,05:00~21:00 | | 電話: 886-3-3683690 | 地址: 桃園市334八德區中山路2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-3660852 | 地址: 臺南市717仁德區文賢路一段81巷90號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/05/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中台世界博物館 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 02-2586-5000#260 | 是否收費: N | 活動地點: 基港大樓一樓大廳(中正區中正路1號) 如無開放則於門口集合,循雨都漫步傘標示 | 開始日期: 20230416 | 結束日期: 20230416 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 雨都漫步 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
開放時間: 全年無休,05:00~21:00 | | 電話: 886-3-3683690 | 地址: 桃園市334八德區中山路2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
[ 搜尋所有 德大 ... ]
無其他 周朝茂 資料。
[ 搜尋所有 周朝茂 ... ]
名稱 德大 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 德大)
八德大智精剪屋 登記地址: 桃園市八德區大智里大智路17號1樓 | 負責人: 辛順輝 | 統編: 72737541 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1109003868) |
德大工程行 登記地址: 雲林縣大埤鄉大德村新街3之41號 | 負責人: 張庭祥 | 統編: 82503959 | 核准設立 - 獨資 |
台灣房屋仲介股份有限公司八德大智分公司 登記地址: 桃園市八德區大智路150號1樓 | 負責人: 江秉翰 | 統編: 24540040 | 核准設立 |
三商家購股份有限公司八德大福分公司 登記地址: 桃園市八德區大福街139號 | 負責人: 邱光隆 | 統編: 51442063 | 核准設立 |
台灣房屋仲介股份有限公司八德大和分公司 登記地址: 桃園市八德區大和路108號 | 負責人: 江秉翰 | 統編: 54182490 | 核准設立 |
八德大松汽車商行 登記地址: 桃園市八德區大和里銀和街27巷1弄1號13樓之7 | 負責人: 徐志明 | 統編: 82246100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089008755) |
八德大湳紅茶冰店 登記地址: 桃園市八德區大慶里廣福路18號 | 負責人: 鄭妮妮 | 統編: 91577782 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
錦宏科技有限公司八德大湳分公司 登記地址: 桃園市八德區廣福路73號 | 負責人: 徐玉豐 | 統編: 42698057 | 撤銷 |
[ 查詢所有 德大 ... ]
姓名 周朝茂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 周朝茂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德大有限公司 桃園市觀音區廣福里10鄰福新路219號 | 周朝茂 | 27849274 | 核准設立 |
順興企業社 新北市新莊區民本街11巷3之2號︵3樓︶ | 周朝茂 | 87775000 | 核准設立 - 獨資 |
成虹企業社 新北市新莊區民本街11巷22號 | 周朝茂 | 99096294 | 核准設立 - 合夥 |
德大有限公司 登記地址: 桃園市觀音區廣福里10鄰福新路219號 | 負責人: 周朝茂 | 統編: 27849274 | 核准設立 |
順興企業社 登記地址: 新北市新莊區民本街11巷3之2號︵3樓︶ | 負責人: 周朝茂 | 統編: 87775000 | 核准設立 - 獨資 |
成虹企業社 登記地址: 新北市新莊區民本街11巷22號 | 負責人: 周朝茂 | 統編: 99096294 | 核准設立 - 合夥 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
|