王雅娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王雅娟的職稱是董事長, 持有股份數是352000, 公司名稱是廣原股份有限公司, 統一編號是27853348.
董監事資料集 資料集的 王雅娟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王雅娟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 廣原股份有限公司 | 統一編號: 27853348 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 廣原股份有限公司 | 統一編號: 27853348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 廣原股份有限公司 | 統一編號: 27853348 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 廣原股份有限公司 | 統一編號: 27853348 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 廣原股份有限公司 | 統一編號: 27853348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 廣原股份有限公司 | 統一編號: 27853348 |
[ 搜尋所有相關: 王雅娟 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27853348 | 電話號碼: 02-26033399 | 新北市林口區福林路101號 |
統一編號: 27853348 | 電話號碼: 02-26033399 | 新北市林口區福林路101號 |
[ 搜尋所有相關: 王雅娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 王雅娟 ...) | 食品業者登錄字號: F-127853348-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 27853348 | 新北市林口區福林路101號 |
| 食品業者登錄字號: F-127853348-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27853348 | 新北市林口區福林路101號 |
食品業者登錄字號: F-127853348-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 27853348 | 新北市林口區福林路101號 |
食品業者登錄字號: F-127853348-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27853348 | 新北市林口區福林路101號 |
[ 搜尋所有相關: 王雅娟 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 廣原 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廣原 ...) | 開放時間: 開館時間:每週二至週日09:00~17:00 | | 電話: 886-6-2995826 | 地址: 臺南市708安平區安億路472號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2020-03-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-03-31T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 屏東縣 霧台鄉 | 地址: 霧台部落文化廣場 | 參與者: | 收費: | 描述: 本處轄區位於高屏山麓,在轄管的6個鄉區中,有5個鄉區為原住民地區,族群包含魯凱、排灣、布農及拉阿魯哇族等,呈現多元的原住民文化特色。為推廣本轄特有的原住民文化,帶動部落觀光發展,希望藉由「南島族群婚禮... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 開館時間:每週二至週日09:00~17:00 | | 電話: 886-6-2995826 | 地址: 臺南市708安平區安億路472號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱立仁 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2020-03-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-03-31T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 屏東縣 霧台鄉 | 地址: 霧台部落文化廣場 | 參與者: | 收費: | 描述: 本處轄區位於高屏山麓,在轄管的6個鄉區中,有5個鄉區為原住民地區,族群包含魯凱、排灣、布農及拉阿魯哇族等,呈現多元的原住民文化特色。為推廣本轄特有的原住民文化,帶動部落觀光發展,希望藉由「南島族群婚禮... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 廣原 ... ]
根據姓名 王雅娟 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 王雅娟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 46500000 | 所代表法人: | 嘉富營造有限公司 | 統一編號: 16481790 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 國翔工程股份有限公司 | 統一編號: 27684126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 轉個彎整合行銷有限公司 | 統一編號: 42636193 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 吉儷建設股份有限公司 | 統一編號: 91112779 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46500000 | 所代表法人: | 嘉富營造有限公司 | 統一編號: 16481790 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 國翔工程股份有限公司 | 統一編號: 27684126 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 轉個彎整合行銷有限公司 | 統一編號: 42636193 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 吉儷建設股份有限公司 | 統一編號: 91112779 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王雅娟 ... ]
名稱 廣原 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廣原)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣原箖有限公司 彰化縣員林市三義里惠明街278-2號 | 許妙樺 | 90614541 | 核准設立 |
廣原工程股份有限公司 臺北市大同區哈密街161號1樓 | 曾依萍 | 53354142 | 核准設立 |
廣原國際貿易有限公司 桃園市大園區竹圍里航翔路101號3樓T3020A室 | 葉昱廷 | 24998237 | 核准設立 |
廣原股份有限公司 新北市林口區福林路101號 | 王雅娟 | 27853348 | 核准設立 |
廣原國際有限公司 臺中市西屯區何安里青海路一段82之2號 | 謝金發 | 28363501 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-02) |
廣原行國際實業有限公司 臺中市東區東英里十全街50巷16號1樓 | 廖書昕 | 45885336 | 核准設立 |
廣原實業股份有限公司 臺中市大肚區王田里興中路63號 | 陳西寶 | 57198191 | 核准設立 |
廣原企業社 彰化縣鹿港鎮廖厝里學子巷100-8號 | 黃寶菱 | 72503403 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070818508) |
廣原箖有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三義里惠明街278-2號 | 負責人: 許妙樺 | 統編: 90614541 | 核准設立 |
廣原工程股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區哈密街161號1樓 | 負責人: 曾依萍 | 統編: 53354142 | 核准設立 |
廣原國際貿易有限公司 登記地址: 桃園市大園區竹圍里航翔路101號3樓T3020A室 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 24998237 | 核准設立 |
廣原股份有限公司 登記地址: 新北市林口區福林路101號 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 27853348 | 核准設立 |
廣原國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何安里青海路一段82之2號 | 負責人: 謝金發 | 統編: 28363501 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-02) |
廣原行國際實業有限公司 登記地址: 臺中市東區東英里十全街50巷16號1樓 | 負責人: 廖書昕 | 統編: 45885336 | 核准設立 |
廣原實業股份有限公司 登記地址: 臺中市大肚區王田里興中路63號 | 負責人: 陳西寶 | 統編: 57198191 | 核准設立 |
廣原企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮廖厝里學子巷100-8號 | 負責人: 黃寶菱 | 統編: 72503403 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070818508) |
[ 查詢所有 廣原 ... ]
姓名 王雅娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王雅娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楚留香自助餐館 屏東縣高樹鄉泰山村產業路95號 | 王雅娟 | 10896961 | 核准設立 - 獨資 |
嘉富營造有限公司 桃園市桃園區中正里忠一路166號 | 王雅娟 | 16481790 | 核准設立 |
傳訊通信行 臺南市永康區中華里忠義街31號1樓 | 王雅娟 | 19799080 | 核准設立 - 獨資 |
小媚小吃部 高雄市前鎮區明道路142號 | 王雅娟 | 25919490 | 核准設立 - 獨資 |
國翔工程股份有限公司 高雄市鼓山區河西一路1459號8樓 | 王雅娟 | 27684126 | 核准設立 |
轉個彎整合行銷有限公司 臺北市萬華區萬大路277巷48號9樓之3 | 王雅娟 | 42636193 | 核准設立 |
家禾國際有限公司 臺中市烏日區榮泉里中山路三段571號1樓 | 王雅娟 | 60535611 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-01) |
楚留香自助餐館 登記地址: 屏東縣高樹鄉泰山村產業路95號 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 10896961 | 核准設立 - 獨資 |
嘉富營造有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正里忠一路166號 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 16481790 | 核准設立 |
傳訊通信行 登記地址: 臺南市永康區中華里忠義街31號1樓 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 19799080 | 核准設立 - 獨資 |
小媚小吃部 登記地址: 高雄市前鎮區明道路142號 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 25919490 | 核准設立 - 獨資 |
國翔工程股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區河西一路1459號8樓 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 27684126 | 核准設立 |
轉個彎整合行銷有限公司 登記地址: 臺北市萬華區萬大路277巷48號9樓之3 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 42636193 | 核准設立 |
家禾國際有限公司 登記地址: 臺中市烏日區榮泉里中山路三段571號1樓 | 負責人: 王雅娟 | 統編: 60535611 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-01) |
[ 查詢所有 王雅娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|