莊玉明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊玉明的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 公司名稱是翔虹科技股份有限公司, 統一編號是27914859.
無其他 翔虹科技 資料。
[ 搜尋所有 翔虹科技 ... ]
根據姓名 莊玉明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊玉明 ...) | 張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所辦公大樓戶外花台前 @ 文化部公共藝術 |
| 張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 263印刷電路板、269其他電子零組件 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里南工路150號2樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街51號地上1樓及地下1樓 @ 登記工廠名錄 |
張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所辦公大樓戶外花台前 @ 文化部公共藝術 |
張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 263印刷電路板、269其他電子零組件 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里南工路150號2樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街51號地上1樓及地下1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 莊玉明 ... ]
名稱 翔虹科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翔虹科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔虹科技股份有限公司 桃園市蘆竹區南工路150號2樓 | | 27914859 | 解散 (文號: 2009-8-28 經授中字 第0983295226號) |
翔虹科技股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南工路150號2樓 | 統編: 27914859 | 解散 (文號: 2009-8-28 經授中字 第0983295226號) |
姓名 莊玉明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊玉明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億明菸酒號 臺北市大同區迪化街1段248號1樓 | 莊玉明 | 01143929 | 撤銷 - 獨資 |
協明漁業股份有限公司 高雄市前鎮區漁港東二路3號2樓218室 | 莊玉明 | 22093832 | 解散 |
碩灃科技股份有限公司 桃園市蘆竹區蘆興街51號 | 莊玉明 | 12621095 | 核准設立 |
鎮吉漁業股份有限公司 高雄市前鎮區漁港東二路3號2樓218室 | 莊玉明 | 13159973 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-20) |
榮記鐵工廠 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路七六號 | 莊玉明 | 65796987 | 歇業 - 獨資 |
煜馥國際有限公司 桃園市蘆竹區南工路150號二樓 | 莊玉明 | 69757439 | 核准設立 |
碩灃科技股份有限公司 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街49號1樓 | 莊玉明 | 80082073 | 合併解散 (106年08月22日 府經登字 第1069095651號) |
鎮興漁業股份有限公司 高雄市前鎮區漁港東二路3號2樓218室 | 莊玉明 | 86039222 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-26) |
億明菸酒號 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段248號1樓 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 01143929 | 撤銷 - 獨資 |
協明漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路3號2樓218室 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 22093832 | 解散 |
碩灃科技股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區蘆興街51號 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 12621095 | 核准設立 |
鎮吉漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路3號2樓218室 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 13159973 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-20) |
榮記鐵工廠 登記地址: 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路七六號 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 65796987 | 歇業 - 獨資 |
煜馥國際有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南工路150號二樓 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 69757439 | 核准設立 |
碩灃科技股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街49號1樓 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 80082073 | 合併解散 (106年08月22日 府經登字 第1069095651號) |
鎮興漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路3號2樓218室 | 負責人: 莊玉明 | 統編: 86039222 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-26) |
[ 查詢所有 莊玉明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
|