鄭秀芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭秀芬的職稱是董事, 持有股份數是6000000, 公司名稱是本仲實業有限公司, 統一編號是27922008.
無其他 本仲實業 資料。
[ 搜尋所有 本仲實業 ... ]
根據姓名 鄭秀芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭秀芬 ...) | 公司統編: 27755873 | 臺北市南港區中坡北路2號6樓 | 設立核准日期: 20050804 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 秀國科技有限公司 | 統一編號: 86624791 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/02/25 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/02/25 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/02/25 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照B據點 |
公司統編: 27755873 | 臺北市南港區中坡北路2號6樓 | 設立核准日期: 20050804 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 秀國科技有限公司 | 統一編號: 86624791 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/02/25 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/02/25 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/02/25 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0937722020 | 機構負責人姓名: 鄭秀芬 | 機構代碼: B70200007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 新北市中和區捷運路109號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 鄭秀芬 ... ]
本仲實業有限公司 | 地址: 台南市新市區中正路301巷18弄11號 | 電話: 06-589-6952 |
名稱 本仲實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 本仲實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
本仲實業有限公司 臺南市新市區新市里中正路301巷18弄11號1樓 | 鄭秀芬 | 27922008 | 核准設立 |
本仲實業有限公司 登記地址: 臺南市新市區新市里中正路301巷18弄11號1樓 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 27922008 | 核准設立 |
姓名 鄭秀芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭秀芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鄭秀芬精品名店 高雄市新興區振成里文化路70之1號 | 鄭秀芬 | 81835874 | 核准設立 - 獨資 |
秀國科技有限公司 臺南市東區莊敬里莊敬路158巷26號2樓 | 鄭秀芬 | 86624791 | 核准設立 |
石松企業行 臺中市北屯區平和里熱河路二段16號一樓 | 鄭秀芬 | 02962426 | 歇業 - 獨資 |
新民消防器材行 彰化縣和美鎮和北里倡和街36號 | 鄭秀芬 | 05920316 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090818981) |
三葉吊車起重工程行 彰化縣彰化市五權里金馬路三段二一巷二號 | 鄭秀芬 | 08344605 | 歇業 - 獨資 |
采璒造型名店 臺北市中山區南京西路8之2號3樓 | 鄭秀芬 | 14349332 | 歇業 - 獨資 |
武昌造型名店 臺北市萬華區武昌街2段98號2、3、4樓 | 鄭秀芬 | 14725048 | 歇業 - 獨資 |
晶祥水科技有限公司 高雄市鳳山區中樂街45號1樓 | 鄭秀芬 | 27693981 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-19) |
鄭秀芬精品名店 登記地址: 高雄市新興區振成里文化路70之1號 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 81835874 | 核准設立 - 獨資 |
秀國科技有限公司 登記地址: 臺南市東區莊敬里莊敬路158巷26號2樓 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 86624791 | 核准設立 |
石松企業行 登記地址: 臺中市北屯區平和里熱河路二段16號一樓 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 02962426 | 歇業 - 獨資 |
新民消防器材行 登記地址: 彰化縣和美鎮和北里倡和街36號 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 05920316 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090818981) |
三葉吊車起重工程行 登記地址: 彰化縣彰化市五權里金馬路三段二一巷二號 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 08344605 | 歇業 - 獨資 |
采璒造型名店 登記地址: 臺北市中山區南京西路8之2號3樓 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 14349332 | 歇業 - 獨資 |
武昌造型名店 登記地址: 臺北市萬華區武昌街2段98號2、3、4樓 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 14725048 | 歇業 - 獨資 |
晶祥水科技有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區中樂街45號1樓 | 負責人: 鄭秀芬 | 統編: 27693981 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-19) |
[ 查詢所有 鄭秀芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
|