簡志龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡志龍的職稱是董事長, 持有股份數是78000, 公司名稱是健康希望生物科技股份有限公司, 統一編號是27995677.
董監事資料集 資料集的 簡志龍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡志龍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 健康希望生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27995677 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 健康希望生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27995677 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 健康希望生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27995677 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 健康希望生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27995677 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 健康希望生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27995677 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 健康希望生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27995677 |
[ 搜尋所有相關: 簡志龍 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 簡志龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡志龍 ...) | 生產者: 簡○龍 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣草屯鎮 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 1N1700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照C據點 |
生產者: 簡○龍 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣草屯鎮 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 1N1700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 簡志龍 ... ]
名稱 健康希望生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 健康希望生物科技)
姓名 簡志龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 簡志龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志皇企業行 桃園縣桃園市莊敬里南平路68號9樓 | 簡志龍 | 19683594 | 撤銷 - 獨資 |
瑋翔鐵工廠 臺東縣臺東市豐樂里大德路十八號一樓 | 簡志龍 | 19814081 | 歇業 - 獨資 |
寶鴻眼鏡行 高雄市苓雅區建國1路268號 | 簡志龍 | 20454079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160735500) |
騰竑國際企業有限公司 新北市鶯歌區大湖路361巷72弄8號(1樓) | 簡志龍 | 24540148 | 核准設立 |
東京直送有限公司 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 簡志龍 | 24568742 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-21) |
您好贈品有限公司 南投縣南投市平和里中興路508號1樓 | 簡志龍 | 28648789 | 核准設立 |
嘉立寶有限公司 新北市永和區福和路139號4樓 | 簡志龍 | 52652517 | 核准設立 |
志皇企業行 登記地址: 桃園縣桃園市莊敬里南平路68號9樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 19683594 | 撤銷 - 獨資 |
瑋翔鐵工廠 登記地址: 臺東縣臺東市豐樂里大德路十八號一樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 19814081 | 歇業 - 獨資 |
寶鴻眼鏡行 登記地址: 高雄市苓雅區建國1路268號 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 20454079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160735500) |
騰竑國際企業有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區大湖路361巷72弄8號(1樓) | 負責人: 簡志龍 | 統編: 24540148 | 核准設立 |
東京直送有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 24568742 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-21) |
您好贈品有限公司 登記地址: 南投縣南投市平和里中興路508號1樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 28648789 | 核准設立 |
嘉立寶有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路139號4樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 52652517 | 核准設立 |
[ 查詢所有 簡志龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|