施俊吉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名施俊吉的職稱是董事長, 持有股份數是200000, 所代表法人是台灣金聯資產管理股份有限公司, 公司名稱是陽光資產管理股份有限公司, 統一編號是28008025.
董監事資料集 資料集的 施俊吉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 施俊吉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1092317 | 所代表法人: 台新國際商業銀行股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1092317 | 所代表法人: 台新國際商業銀行股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 |
[ 搜尋所有相關: 施俊吉 @ 董監事資料集 ]
| 組織識別碼: EB28008025 | 狀態碼: T | 更新時間: 2021-02-23 17:10:13 @ 公文電子交換系統地址簿 |
組織識別碼: EB28008025 | 狀態碼: T | 更新時間: 2021-02-23 17:10:13 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 陽光資產管理 ... ]
根據姓名 施俊吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 施俊吉 ...) | (中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/6/13 上午 12:00:00 | 彰化縣埔鹽鄉瓦磘村光明路二段187-8號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 28873103 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮洋厝里新厝巷18之36號 @ 登記工廠名錄 |
| 管理人電話: 049-2855045 | 預計收容村里: 水社村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流 | 南投縣魚池鄉 | 水社村 | 中山路191號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 立赫印刷有限公司 | 統一編號: 28281207 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 網基資訊股份有限公司 | 統一編號: 28460980 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85000000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 力寶股份有限公司 | 統一編號: 28863436 @ 董監事資料集 |
(中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/6/13 上午 12:00:00 | 彰化縣埔鹽鄉瓦磘村光明路二段187-8號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 28873103 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮洋厝里新厝巷18之36號 @ 登記工廠名錄 |
管理人電話: 049-2855045 | 預計收容村里: 水社村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流 | 南投縣魚池鄉 | 水社村 | 中山路191號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 立赫印刷有限公司 | 統一編號: 28281207 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 網基資訊股份有限公司 | 統一編號: 28460980 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85000000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 力寶股份有限公司 | 統一編號: 28863436 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 施俊吉 ... ]
名稱 陽光資產管理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陽光資產管理)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽光資產管理股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 施俊吉 | 28008025 | 核准設立 |
陽光資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28008025 | 核准設立 |
姓名 施俊吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 施俊吉)
駿吉輪胎行 登記地址: 嘉義市東區芳草里宣信街152號一樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 67871589 | 核准設立 - 獨資 |
台灣金聯資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中吉里南京東路2段85、87號11、12樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 70808864 | 核准設立 |
力寶股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28863436 | 核准設立 |
力興資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 80693237 | 核准設立 |
極意快玩策略行銷有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 27340381 | 解散 |
立赫印刷有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎金二巷8之9號1樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28281207 | 核准設立 |
全鉉企業有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷62-61號 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28873103 | 核准設立 |
[ 查詢所有 施俊吉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
|