洪英正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪英正的職稱是董事長, 持有股份數是36198973, 公司名稱是百槿開發股份有限公司, 統一編號是28013532.
董監事資料集 資料集的 洪英正 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 洪英正 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 118788 | 所代表法人: | 百槿開發股份有限公司 | 統一編號: 28013532 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 118788 | 所代表法人: | 百槿開發股份有限公司 | 統一編號: 28013532 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 118788 | 所代表法人: | 百槿開發股份有限公司 | 統一編號: 28013532 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 118788 | 所代表法人: | 百槿開發股份有限公司 | 統一編號: 28013532 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 118788 | 所代表法人: | 百槿開發股份有限公司 | 統一編號: 28013532 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 118788 | 所代表法人: | 百槿開發股份有限公司 | 統一編號: 28013532 |
[ 搜尋所有相關: 洪英正 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28013532 | 電話號碼: 02-24261917 | 新北市三重區永福街197巷37弄18號3樓 |
統一編號: 28013532 | 電話號碼: 02-24261917 | 新北市三重區永福街197巷37弄18號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 洪英正 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 百槿開發 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 百槿開發 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 58785714 | 所代表法人: 百槿開發股份有限公司 | 聯興國際物流股份有限公司 | 統一編號: 16753954 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 58785714 | 所代表法人: 百槿開發股份有限公司 | 聯興國際物流股份有限公司 | 統一編號: 16753954 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 58785714 | 所代表法人: 百槿開發股份有限公司 | 聯興國際物流股份有限公司 | 統一編號: 16753954 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 58785714 | 所代表法人: 百槿開發股份有限公司 | 聯興國際物流股份有限公司 | 統一編號: 16753954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 百槿開發 ... ]
根據姓名 洪英正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪英正 ...) | 主事務所聯絡電話: 2.24E+11 | 董事長姓名: 洪英正 | 主事務所所在地: 202 基隆市中正區東海街1之5號 | 設立許可日期: 1990/3/12 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: (一)協助海洋大專院校及海運水產業界辦理文教建設工作。 (二)舉辦座談會、專題演講、晚會。 (三)從事國際研究、調查、比較。 (四)辦理有關其他公益性教育活動及獎助學金。 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區指南路二11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區指南路二11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區指南路二11號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照ABC據點 |
主事務所聯絡電話: 2.24E+11 | 董事長姓名: 洪英正 | 主事務所所在地: 202 基隆市中正區東海街1之5號 | 設立許可日期: 1990/3/12 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: (一)協助海洋大專院校及海運水產業界辦理文教建設工作。 (二)舉辦座談會、專題演講、晚會。 (三)從事國際研究、調查、比較。 (四)辦理有關其他公益性教育活動及獎助學金。 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區指南路二11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區指南路二11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區指南路二11號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 952650867 | 機構負責人姓名: 洪英正 | 機構代碼: BE0100025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市文山區萬興里指南路二11號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 洪英正 ... ]
名稱 百槿開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 百槿開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百槿開發股份有限公司 新北市三重區永福街197巷37弄18號3樓 | 洪英正 | 28013532 | 核准設立 |
百槿開發股份有限公司 登記地址: 新北市三重區永福街197巷37弄18號3樓 | 負責人: 洪英正 | 統編: 28013532 | 核准設立 |
姓名 洪英正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 洪英正)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳盛股份有限公司 新北市新莊區五工路68巷1號4樓 | 洪英正 | 89118994 | 核准設立 |
芳盛股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區五工路68巷1號4樓 | 負責人: 洪英正 | 統編: 89118994 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|