楊朝欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊朝欽的職稱是監察人, 持有股份數是12500, 公司名稱是漢克英語國際股份有限公司, 統一編號是28058636.
無其他 漢克英語國際 資料。
[ 搜尋所有 漢克英語國際 ... ]
根據姓名 楊朝欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊朝欽 ...) | (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 永吉欽股份有限公司 | 統一編號: 83067765 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 037-585585 | 公司代號: 4131 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 16680539 | 住址: 台南市東區龍山里林森路一段395號9樓之8 | 董事長: 周鼎茂 | 成立日期: 19981022 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景環保科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 永吉欽股份有限公司 | 統一編號: 83067765 @ 董監事資料集 |
總機電話: 037-585585 | 公司代號: 4131 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 16680539 | 住址: 台南市東區龍山里林森路一段395號9樓之8 | 董事長: 周鼎茂 | 成立日期: 19981022 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景環保科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 楊朝欽 ... ]
名稱 漢克英語國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 漢克英語國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢克英語國際股份有限公司 桃園市桃園區大豐里延平路234號 | | 28058636 | 解散 (文號: 2007-4-3 經授中字 第0963191229號) |
漢克英語國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大豐里延平路234號 | 統編: 28058636 | 解散 (文號: 2007-4-3 經授中字 第0963191229號) |
姓名 楊朝欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊朝欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊朝欽瓦斯器具行 嘉義市西區西平里博愛路二段430號一樓 | 楊朝欽 | 06278431 | 歇業 - 獨資 |
朝日派報社 高雄市苓雅區林森二路9巷4號1樓 | 楊朝欽 | 82755722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861669600) |
廣潮亨銀樓 新北市貢寮區仁和路67號?0樓 | 楊朝欽 | 02297963 | 核准設立 - 獨資 |
仙嬋服飾店 新北市板橋區裕民街82號?0樓 | 楊朝欽 | 02323815 | 歇業 - 獨資 |
華美自助餐 臺南市新營區民生里民治路127號1樓 | 楊朝欽 | 06560084 | 歇業 - 獨資 |
長榮企業社 臺南市下營區開化里中營290號 | 楊朝欽 | 06568157 | 歇業 - 獨資 |
紫薰衣精品服飾企業行 高雄市左營區新上里自由2路118號 | 楊朝欽 | 08931148 | 歇業 - 獨資 |
貓咪服飾店 臺南市中西區國華街3段26號1樓〈B032〉 | 楊朝欽 | 10182079 | 歇業 - 獨資 |
楊朝欽瓦斯器具行 登記地址: 嘉義市西區西平里博愛路二段430號一樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 06278431 | 歇業 - 獨資 |
朝日派報社 登記地址: 高雄市苓雅區林森二路9巷4號1樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 82755722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861669600) |
廣潮亨銀樓 登記地址: 新北市貢寮區仁和路67號?0樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 02297963 | 核准設立 - 獨資 |
仙嬋服飾店 登記地址: 新北市板橋區裕民街82號?0樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 02323815 | 歇業 - 獨資 |
華美自助餐 登記地址: 臺南市新營區民生里民治路127號1樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 06560084 | 歇業 - 獨資 |
長榮企業社 登記地址: 臺南市下營區開化里中營290號 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 06568157 | 歇業 - 獨資 |
紫薰衣精品服飾企業行 登記地址: 高雄市左營區新上里自由2路118號 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 08931148 | 歇業 - 獨資 |
貓咪服飾店 登記地址: 臺南市中西區國華街3段26號1樓〈B032〉 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 10182079 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊朝欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|