黃柏霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃柏霖的職稱是董事長, 持有股份數是180605, 公司名稱是鋒霖科技股份有限公司, 統一編號是28078788.
董監事資料集 資料集的 黃柏霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃柏霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1008693 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7039 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1008693 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7039 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 |
[ 搜尋所有相關: 黃柏霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28078788 | 電話號碼: 03-3715188 | 桃園市桃園區大林路22號 |
統一編號: 28078788 | 電話號碼: 03-3715188 | 桃園市桃園區大林路22號 |
[ 搜尋所有相關: 黃柏霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 273視聽電子產品 | 統一編號: 28078788 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區建國里大林路22號4樓 |
主要產品: 273視聽電子產品 | 統一編號: 28078788 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區建國里大林路22號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃柏霖 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 鋒霖科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 鋒霖科技 ...) | 電話: | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 桃園市中壢區永福里西園路81號(5樓) @ 醫療器材商資料集 |
| 證書期限: 2024/06/24 | 商品名稱: 真無線多國語言翻譯藍芽音箱 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 鋒霖科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
電話: | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 桃園市中壢區永福里西園路81號(5樓) @ 醫療器材商資料集 |
證書期限: 2024/06/24 | 商品名稱: 真無線多國語言翻譯藍芽音箱 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 鋒霖科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 鋒霖科技 ... ]
根據姓名 黃柏霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃柏霖 ...) | (中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 23276922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市清水區海風里神清路86之12號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2334000 | 所代表法人: | 銘謙企業有限公司 | 統一編號: 23276922 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 南豐鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 24438848 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 威藝彩有限公司 | 統一編號: 24913287 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 384990 | 所代表法人: | 弘翰科技股份有限公司 | 統一編號: 27825343 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 彤祐企業有限公司 | 統一編號: 27832371 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 23276922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市清水區海風里神清路86之12號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2334000 | 所代表法人: | 銘謙企業有限公司 | 統一編號: 23276922 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 南豐鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 24438848 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 威藝彩有限公司 | 統一編號: 24913287 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 384990 | 所代表法人: | 弘翰科技股份有限公司 | 統一編號: 27825343 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 彤祐企業有限公司 | 統一編號: 27832371 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃柏霖 ... ]
名稱 鋒霖科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鋒霖科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鋒霖科技股份有限公司 桃園市桃園區大林路22號 | 黃柏霖 | 28078788 | 核准設立 |
鋒霖科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大林路22號 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 28078788 | 核准設立 |
姓名 黃柏霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃柏霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
胖霖水產行 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 黃柏霖 | 87461269 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156614) |
大胖蔬果行 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 黃柏霖 | 87297423 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156610) |
霖宬實業社 臺中市豐原區鎌村里鎌村路210巷97號1樓 | 黃柏霖 | 25429091 | 核准設立 - 獨資 |
亞柏富興彩券行 高雄市前鎮區復興三路295號 | 黃柏霖 | 38671008 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柏樂塑膠有限公司 臺北市中山區民權西路20號3樓之8 | 黃柏霖 | 52475604 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-03) |
懨懨咖啡廳 臺南市東區東門里前鋒路63巷8號1樓 | 黃柏霖 | 00265770 | 核准設立 - 合夥 |
威藝彩國際行銷企業社 臺南市東區和平里自由路2段175巷36號1樓 | 黃柏霖 | 10878106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040932142) |
胖霖水產行 登記地址: 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 87461269 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156614) |
大胖蔬果行 登記地址: 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 87297423 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156610) |
霖宬實業社 登記地址: 臺中市豐原區鎌村里鎌村路210巷97號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 25429091 | 核准設立 - 獨資 |
亞柏富興彩券行 登記地址: 高雄市前鎮區復興三路295號 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 38671008 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柏樂塑膠有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權西路20號3樓之8 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 52475604 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-03) |
懨懨咖啡廳 登記地址: 臺南市東區東門里前鋒路63巷8號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 00265770 | 核准設立 - 合夥 |
威藝彩國際行銷企業社 登記地址: 臺南市東區和平里自由路2段175巷36號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 10878106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040932142) |
[ 查詢所有 黃柏霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|