李東卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李東卿的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是益年股份有限公司, 統一編號是28088842.
根據名稱 益年 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 益年 ...) | 資料集識別碼: 10766 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起信託投資公司資產負債(月資料)、1987年起信託投資公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10767 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起人壽保險公司資產負債(月資料)、1987年起人壽保險公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10830 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-12 14:28:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起票券金融公司資產負債(月資料)、1987年起票券金融公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10826 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-12 14:28:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起產物保險公司資產負債(月資料)、1987年起產物保險公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10782 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起中央存款保險公司資產負債(月資料)、1987年起中央存款保險公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10859 | 詮釋資料更新時間: 2024-06-21 15:47:37 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 台灣電力股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供近10年各年度核能發電量、容量因數平均值及減碳效益。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開始時間: 2023-11-17T13:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-18T16:00:00+08:00 | 電話: 886-2-33932662 | 地點: 三好國際酒店 | 地址: 雲林縣斗六市六五路35號 | 參與者: 雲林縣政府文觀處、台灣觀光旅遊聯盟總會、雲林縣觀光協會、其他縣市地方觀光協會、觀光旅遊相關組織團體與業者 | 收費: | 描述: 「全國觀光年會」每年由台灣觀光旅遊聯盟總會主辦,各縣市觀光(旅遊)協會輪流辦理,今年由雲林縣觀光協會承辦。本會擴大辦理觀光論壇,邀請國內資訊、觀光與文創相關領域之產官學界人士、各縣(市)觀光協會與觀光... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 資料集識別碼: 33662 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-26 10:32:07 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 台灣電力股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本資料集提供現有火力機組近十年可用率資料,提供大眾了解發電機組運轉狀況,並評估機組的效益。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10766 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起信託投資公司資產負債(月資料)、1987年起信託投資公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10767 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起人壽保險公司資產負債(月資料)、1987年起人壽保險公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10830 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-12 14:28:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起票券金融公司資產負債(月資料)、1987年起票券金融公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10826 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-12 14:28:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起產物保險公司資產負債(月資料)、1987年起產物保險公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10782 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起中央存款保險公司資產負債(月資料)、1987年起中央存款保險公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10859 | 詮釋資料更新時間: 2024-06-21 15:47:37 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 台灣電力股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供近10年各年度核能發電量、容量因數平均值及減碳效益。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開始時間: 2023-11-17T13:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-18T16:00:00+08:00 | 電話: 886-2-33932662 | 地點: 三好國際酒店 | 地址: 雲林縣斗六市六五路35號 | 參與者: 雲林縣政府文觀處、台灣觀光旅遊聯盟總會、雲林縣觀光協會、其他縣市地方觀光協會、觀光旅遊相關組織團體與業者 | 收費: | 描述: 「全國觀光年會」每年由台灣觀光旅遊聯盟總會主辦,各縣市觀光(旅遊)協會輪流辦理,今年由雲林縣觀光協會承辦。本會擴大辦理觀光論壇,邀請國內資訊、觀光與文創相關領域之產官學界人士、各縣(市)觀光協會與觀光... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
資料集識別碼: 33662 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-26 10:32:07 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 台灣電力股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本資料集提供現有火力機組近十年可用率資料,提供大眾了解發電機組運轉狀況,並評估機組的效益。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 益年 ... ]
根據姓名 李東卿 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李東卿 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佑聯精鑄股份有限公司 | 統一編號: 12617557 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 得來意股份有限公司 | 統一編號: 13075123 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佑聯精鑄股份有限公司 | 統一編號: 12617557 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 得來意股份有限公司 | 統一編號: 13075123 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李東卿 ... ]
劉益年 | 地址: 台中市神岡區中山路712號2樓 | 電話: 04-2562-6856 |
名稱 益年 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 益年)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永益年企業股份有限公司 臺中市神岡區豐洲路261號1、2樓 | 廖年壕 | 60253909 | 核准設立 |
詹益年自營計程車 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 詹益年 | 01566588 | 核准設立 - 獨資 |
益年貿易股份有限公司 臺北市資料空白 | | 04239407 | 解散 (080年12月31日 建一字 第號) |
益年交通有限公司 臺北市中山區復興北路430巷26號 | | 12193381 | 解散 (100年05月02日 府產業商字 第10083195900號) |
益年股份有限公司 彰化縣彰化市萬安里三福街14號1樓 | | 28088842 | 解散 (文號: 2008-8-29 經授中字 第0973296580號) |
益年銘板有限公司 新北市板橋區八德路二段一九七巷二一弄七號 | | 34281057 | 解散 (文號: 2005-9-29 經授中字 第0943511249號) |
益年企業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮東石里省中街53號 | 尤世明 | 59361161 | 核准設立 |
益年工業社 臺南市安南區安東里安和路1段220巷53號1樓 | 徐溪圳 | 69320540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050971314) |
永益年企業股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區豐洲路261號1、2樓 | 負責人: 廖年壕 | 統編: 60253909 | 核准設立 |
詹益年自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 詹益年 | 統編: 01566588 | 核准設立 - 獨資 |
益年貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 04239407 | 解散 (080年12月31日 建一字 第號) |
益年交通有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路430巷26號 | 統編: 12193381 | 解散 (100年05月02日 府產業商字 第10083195900號) |
益年股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市萬安里三福街14號1樓 | 統編: 28088842 | 解散 (文號: 2008-8-29 經授中字 第0973296580號) |
益年銘板有限公司 登記地址: 新北市板橋區八德路二段一九七巷二一弄七號 | 統編: 34281057 | 解散 (文號: 2005-9-29 經授中字 第0943511249號) |
益年企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮東石里省中街53號 | 負責人: 尤世明 | 統編: 59361161 | 核准設立 |
益年工業社 登記地址: 臺南市安南區安東里安和路1段220巷53號1樓 | 負責人: 徐溪圳 | 統編: 69320540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050971314) |
[ 查詢所有 益年 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
|