吳金忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳金忠的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是雅富土木包工業有限公司, 統一編號是28101129.
無其他 雅富土木包工業 資料。
[ 搜尋所有 雅富土木包工業 ... ]
根據姓名 吳金忠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳金忠 ...) | (中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡電話: 03-4555550 | 郵遞區號: 320 | 會址: 桃園市中壢區環中東路720號3樓 | 理事長: 吳金忠 @ 桃園市立案工會名冊 |
| 電話: 02-24932843 | 地址: 新北市雙溪區牡丹里19鄰下坑35號 | 主祀神祇: 玉皇大帝 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 吳金忠 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 0933547295 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他 | 證書效期: 2026/10/26 | 桃園市中壢區自立里自立五街116號12樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
| (中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 寶盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 90470191 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
(中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡電話: 03-4555550 | 郵遞區號: 320 | 會址: 桃園市中壢區環中東路720號3樓 | 理事長: 吳金忠 @ 桃園市立案工會名冊 |
電話: 02-24932843 | 地址: 新北市雙溪區牡丹里19鄰下坑35號 | 主祀神祇: 玉皇大帝 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 吳金忠 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 0933547295 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他 | 證書效期: 2026/10/26 | 桃園市中壢區自立里自立五街116號12樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
(中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 寶盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 90470191 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳金忠 ... ]
名稱 雅富土木包工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 雅富土木包工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅富土木包工業有限公司 臺中市西屯區智惠街33巷26號1樓 | 吳金忠 | 28101129 | 核准設立 |
雅富土木包工業 高雄市阿蓮區阿蓮里忠孝路34號 | 洪劉蝶 | 07934771 | 歇業 - 獨資 |
雅富土木包工業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區智惠街33巷26號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 28101129 | 核准設立 |
雅富土木包工業 登記地址: 高雄市阿蓮區阿蓮里忠孝路34號 | 負責人: 洪劉蝶 | 統編: 07934771 | 歇業 - 獨資 |
姓名 吳金忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳金忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金利多彩券行 新北市樹林區3福街28號 | 吳金忠 | 14180854 | 廢止 - 獨資 |
翔龍機車行 新北市永和區國中路102號1樓 | 吳金忠 | 09891550 | 核准設立 - 獨資 |
雅晟貿易有限公司 臺中市大雅區二和里神林南路343號 | 吳金忠 | 28374937 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-31) |
富鋒農產行 彰化縣溪州鄉尾厝村光明七街32號1樓 | 吳金忠 | 47547918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050820980) |
浩昀有限公司 新北市土城區中央路4段279巷8號5樓之1 | 吳金忠 | 66906420 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-27) |
尚新機車行 新北市永和區國中路101號1樓 | 吳金忠 | 66913941 | 歇業 - 獨資 |
宏聯機車行 新北市永和區信義路106號(1樓、地下層) | 吳金忠 | 73793823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168094) |
金利多彩券行 登記地址: 新北市樹林區3福街28號 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 14180854 | 廢止 - 獨資 |
翔龍機車行 登記地址: 新北市永和區國中路102號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 09891550 | 核准設立 - 獨資 |
雅晟貿易有限公司 登記地址: 臺中市大雅區二和里神林南路343號 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 28374937 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-31) |
富鋒農產行 登記地址: 彰化縣溪州鄉尾厝村光明七街32號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 47547918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050820980) |
浩昀有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路4段279巷8號5樓之1 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 66906420 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-27) |
尚新機車行 登記地址: 新北市永和區國中路101號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 66913941 | 歇業 - 獨資 |
宏聯機車行 登記地址: 新北市永和區信義路106號(1樓、地下層) | 負責人: 吳金忠 | 統編: 73793823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168094) |
[ 查詢所有 吳金忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
|