簡宏霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡宏霖的職稱是董事, 持有股份數是816000, 所代表法人是萊廣投資股份有限公司, 公司名稱是少同生活事業股份有限公司, 統一編號是28109229.
董監事資料集 資料集的 簡宏霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡宏霖 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 304000 | 所代表法人: | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 480000 | 所代表法人: 國祥生活事業有限公司 | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 304000 | 所代表法人: | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 480000 | 所代表法人: 國祥生活事業有限公司 | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 |
[ 搜尋所有相關: 簡宏霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28109229 | 電話號碼: 03-3246656 | 桃園市中壢區山東里中正路四段596號10樓 |
統一編號: 28109229 | 電話號碼: 03-3246656 | 桃園市中壢區山東里中正路四段596號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 簡宏霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 少同生活事業 資料。
[ 搜尋所有 少同生活事業 ... ]
根據姓名 簡宏霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡宏霖 ...) | (中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 19291154 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0921023 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2025/7/31 上午 12:00:00 | 新北市三重區中央南路72巷8號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 公司名稱: 中聯通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 大聯遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 靚崇軒股份有限公司 | 統一編號: 28802620 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 家新建設股份有限公司 | 統一編號: 54502254 @ 董監事資料集 |
(中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 19291154 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0921023 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 非營利事業機關團體資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2025/7/31 上午 12:00:00 | 新北市三重區中央南路72巷8號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
公司名稱: 中聯通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 大聯遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 靚崇軒股份有限公司 | 統一編號: 28802620 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 家新建設股份有限公司 | 統一編號: 54502254 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 簡宏霖 ... ]
名稱 少同生活事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 少同生活事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
少同生活事業股份有限公司 桃園市中壢區山東里中正路四段596號10樓 | 葉秀敏 | 28109229 | 核准設立 |
少同生活事業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區山東里中正路四段596號10樓 | 負責人: 葉秀敏 | 統編: 28109229 | 核准設立 |
姓名 簡宏霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 簡宏霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏霖雜糧行 桃園市大園區?林里38鄰三民路二段492巷32號1樓 | 簡宏霖 | 30220425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049002886) |
宏瑋小吃部 彰化縣員林市三和里大同路1段290號1樓 | 簡宏霖 | 72505084 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080821246) |
慶宏汽車保養廠 桃園縣桃園市汴洲里春日路1939號1樓 | 簡宏霖 | 94957738 | 核准停業 - 獨資 |
甕仔雞食品店 臺北市中山區林森北路322號1樓 | 簡宏霖 | 12340378 | 撤銷 - 獨資 |
銪富企業有限公司 新北市淡水區後洲路1段155號12樓 | 簡宏霖 | 24735586 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
先峰行 臺北市士林區通河東路1段110號1樓 | 簡宏霖 | 31354490 | 撤銷 - 獨資 |
翔昱花藝企業社 桃園市大溪區仁文里介壽路1171巷6弄10號(1樓) | 簡宏霖 | 87400186 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119010319) |
巧森咖啡商行 新北市土城區永安街117號 | 簡宏霖 | 91217746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167244) |
宏霖雜糧行 登記地址: 桃園市大園區?林里38鄰三民路二段492巷32號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 30220425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049002886) |
宏瑋小吃部 登記地址: 彰化縣員林市三和里大同路1段290號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 72505084 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080821246) |
慶宏汽車保養廠 登記地址: 桃園縣桃園市汴洲里春日路1939號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 94957738 | 核准停業 - 獨資 |
甕仔雞食品店 登記地址: 臺北市中山區林森北路322號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 12340378 | 撤銷 - 獨資 |
銪富企業有限公司 登記地址: 新北市淡水區後洲路1段155號12樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 24735586 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
先峰行 登記地址: 臺北市士林區通河東路1段110號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 31354490 | 撤銷 - 獨資 |
翔昱花藝企業社 登記地址: 桃園市大溪區仁文里介壽路1171巷6弄10號(1樓) | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 87400186 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119010319) |
巧森咖啡商行 登記地址: 新北市土城區永安街117號 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 91217746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167244) |
[ 查詢所有 簡宏霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|