許啟聰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許啟聰的職稱是董事, 持有股份數是6005856, 所代表法人是InvenSense, Inc., 公司名稱是應美盛股份有限公司, 統一編號是28112603.
董監事資料集 資料集的 許啟聰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許啟聰 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6005856 | 所代表法人: InvenSense, Inc. | 應美盛股份有限公司 | 統一編號: 28112603 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6005856 | 所代表法人: InvenSense, Inc. | 應美盛股份有限公司 | 統一編號: 28112603 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6005856 | 所代表法人: InvenSense, Inc. | 應美盛股份有限公司 | 統一編號: 28112603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6005856 | 所代表法人: InvenSense, Inc. | 應美盛股份有限公司 | 統一編號: 28112603 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6005856 | 所代表法人: InvenSense, Inc. | 應美盛股份有限公司 | 統一編號: 28112603 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6005856 | 所代表法人: InvenSense, Inc. | 應美盛股份有限公司 | 統一編號: 28112603 |
[ 搜尋所有相關: 許啟聰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28112603 | 電話號碼: 03-6686999 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路9號1樓 |
統一編號: 28112603 | 電話號碼: 03-6686999 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路9號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 許啟聰 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 261半導體 | 統一編號: 28112603 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹科學園區新竹市東區科園里展業一路9號1樓、2樓之1、2樓之3、3樓之1、7樓之2、7樓之3 |
主要產品: 261半導體 | 統一編號: 28112603 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹科學園區新竹市東區科園里展業一路9號1樓、2樓之1、2樓之3、3樓之1、7樓之2、7樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 許啟聰 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 28112603 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 28112603 ...) | 統一編號: 28112603 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹市東區展業一路9號1樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
| 連絡電話: (03)6686999 | 統一編號: 28112603 | 備註: | 新竹科學工業園區新竹市東區展業一路9號1樓 @ 科學工業園區監管廠商名冊 |
| 統一編號: 28112603 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路9號1樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
統一編號: 28112603 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹市東區展業一路9號1樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
連絡電話: (03)6686999 | 統一編號: 28112603 | 備註: | 新竹科學工業園區新竹市東區展業一路9號1樓 @ 科學工業園區監管廠商名冊 |
統一編號: 28112603 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路9號1樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
[ 搜尋所有 28112603 ... ]
根據名稱 應美盛 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 應美盛 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 登錄日期: 1081209 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
登錄日期: 1081209 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 美商InvenSense,International LLC | 應美盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 53513182 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 應美盛 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 康全電訊股份有限公司 | 更宇科技股份有限公司 | 統一編號: 80162441 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 康全電訊股份有限公司 | 更宇科技股份有限公司 | 統一編號: 80162441 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許啟聰 ... ]
名稱 應美盛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 應美盛)
應美盛股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路9號1樓 | 負責人: 張宏達 | 統編: 28112603 | 核准設立 |
應美盛國際科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區三重路66號7樓之1 | 負責人: 許啟聰 | 統編: 53513182 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
|