林煌輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林煌輝的職稱是監察人, 持有股份數是182700, 公司名稱是主導國際股份有限公司, 統一編號是28144400.
無其他 主導國際 資料。
[ 搜尋所有 主導國際 ... ]
根據姓名 林煌輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林煌輝 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 林荃企業有限公司 | 騰育雲端科技股份有限公司 | 統一編號: 24569806 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照C據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 林荃企業有限公司 | 騰育雲端科技股份有限公司 | 統一編號: 24569806 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24595108 | 機構負責人姓名: 林煌輝 | 機構代碼: BF0300023 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市暖暖區碇內里暖碇路15巷136號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 林煌輝 ... ]
主導國際股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區民族路60號8樓 | 電話: 02-8953-6299 |
名稱 主導國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 主導國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
主導國際股份有限公司 新北市板橋區中山路1段293之1號11樓 | | 28144400 | 廢止 (102年11月15日 北府經司字 第1025111580號) |
主導國際股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路1段293之1號11樓 | 統編: 28144400 | 廢止 (102年11月15日 北府經司字 第1025111580號) |
姓名 林煌輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林煌輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林煌水產行 高雄市鹽埕區北端街68號5樓之2 | 林煌輝 | 85476809 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160192100) |
煌輝工程行 桃園縣八德市大和里銀和街27巷1弄1號17樓之2 | 林煌輝 | 10009206 | 歇業 - 獨資 |
文正工程行 新北市永和區成功路1段54號1樓 | 林煌輝 | 13370477 | 核准設立 - 獨資 |
赫迪國際有限公司 高雄市鳥松區神農路48巷35弄1之1號1樓 | 林煌輝 | 28280410 | 核准設立 |
富芳開發股份有限公司 基隆市暖暖區源遠路236號 | 林煌輝 | 29114087 | 核准設立 |
建閎投資顧問有限公司 新北市新莊區新莊路54號 | 林煌輝 | 29142197 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-17) |
易鼎貿易有限公司 臺中市豐原區鐮村里鐮村路六八七巷廿二號 | 林煌輝 | 86415470 | 核准設立 |
暖暖食碇內食堂 基隆市暖暖區源遠路236號(1樓) | 林煌輝 | 92528780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002751) |
林煌水產行 登記地址: 高雄市鹽埕區北端街68號5樓之2 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 85476809 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160192100) |
煌輝工程行 登記地址: 桃園縣八德市大和里銀和街27巷1弄1號17樓之2 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 10009206 | 歇業 - 獨資 |
文正工程行 登記地址: 新北市永和區成功路1段54號1樓 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 13370477 | 核准設立 - 獨資 |
赫迪國際有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區神農路48巷35弄1之1號1樓 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 28280410 | 核准設立 |
富芳開發股份有限公司 登記地址: 基隆市暖暖區源遠路236號 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 29114087 | 核准設立 |
建閎投資顧問有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路54號 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 29142197 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-17) |
易鼎貿易有限公司 登記地址: 臺中市豐原區鐮村里鐮村路六八七巷廿二號 | 負責人: 林煌輝 | 統編: 86415470 | 核准設立 |
暖暖食碇內食堂 登記地址: 基隆市暖暖區源遠路236號(1樓) | 負責人: 林煌輝 | 統編: 92528780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002751) |
[ 查詢所有 林煌輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
|