蔡宗穆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宗穆的職稱是董事, 持有股份數是2000, 公司名稱是蘇澳農漁產股份有限公司, 統一編號是28152034.
董監事資料集 資料集的 蔡宗穆 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡宗穆 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 蘇澳農漁產股份有限公司 | 統一編號: 28152034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蘇澳農漁產股份有限公司 | 統一編號: 28152034 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蘇澳農漁產股份有限公司 | 統一編號: 28152034 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 蘇澳農漁產股份有限公司 | 統一編號: 28152034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蘇澳農漁產股份有限公司 | 統一編號: 28152034 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蘇澳農漁產股份有限公司 | 統一編號: 28152034 |
[ 搜尋所有相關: 蔡宗穆 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 蘇澳農漁產 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇澳農漁產 ...) | 開始時間: 2023-07-15T15:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-09-16T21:00:00+08:00 | 電話: 886-3-9973421#371 | 地點: 蘇澳全區 | 地址: 蘇澳鎮太平路 | 參與者: | 收費: | 描述: 結合7月15日狂歡潑水節、創意造型踩街及7月16日冷泉音樂會等活動,迎合冷泉意象及夏日消暑活動、8月海洋嘉年華及9月民歌音樂饗宴,邀請知名藝人樂團、在地特色團隊,帶來精彩藝文表演,再加上美食市集、蘇澳... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-07-15T15:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-09-16T21:00:00+08:00 | 電話: 886-3-9973421#371 | 地點: 蘇澳全區 | 地址: 蘇澳鎮太平路 | 參與者: | 收費: | 描述: 結合7月15日狂歡潑水節、創意造型踩街及7月16日冷泉音樂會等活動,迎合冷泉意象及夏日消暑活動、8月海洋嘉年華及9月民歌音樂饗宴,邀請知名藝人樂團、在地特色團隊,帶來精彩藝文表演,再加上美食市集、蘇澳... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-07-15T15:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-09-16T21:00:00+08:00 | 電話: 886-3-9973421#371 | 地點: 蘇澳全區 | 地址: 蘇澳鎮太平路 | 參與者: | 收費: | 描述: 結合7月15日狂歡潑水節、創意造型踩街及7月16日冷泉音樂會等活動,迎合冷泉意象及夏日消暑活動、8月海洋嘉年華及9月民歌音樂饗宴,邀請知名藝人樂團、在地特色團隊,帶來精彩藝文表演,再加上美食市集、蘇澳... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-07-15T15:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-09-16T21:00:00+08:00 | 電話: 886-3-9973421#371 | 地點: 蘇澳全區 | 地址: 蘇澳鎮太平路 | 參與者: | 收費: | 描述: 結合7月15日狂歡潑水節、創意造型踩街及7月16日冷泉音樂會等活動,迎合冷泉意象及夏日消暑活動、8月海洋嘉年華及9月民歌音樂饗宴,邀請知名藝人樂團、在地特色團隊,帶來精彩藝文表演,再加上美食市集、蘇澳... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 蘇澳農漁產 ... ]
根據姓名 蔡宗穆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宗穆 ...) | 主要產品: 082水產加工 | 統一編號: 80396996 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里仁愛路一0五號 @ 登記工廠名錄 |
| 聯絡電話: 06-2617779 | 聯絡人: 蔡宗穆 | 聯絡地址: 702臺南市南區金華路二段319號 | 標章編號: 9210 | 商店編號: D000383 @ 綠色商店基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 達鎰高科技股份有限公司 | 統一編號: 40225461 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 58888 | 所代表法人: | 雲頂仙居事業股份有限公司 | 統一編號: 53971861 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 日鑫生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 54858579 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 迎家實業有限公司 | 統一編號: 54999178 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 和氏草國際有限公司 | 統一編號: 80396996 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 荷魯斯之眼有限公司 | 統一編號: 00054472 @ 董監事資料集 |
主要產品: 082水產加工 | 統一編號: 80396996 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里仁愛路一0五號 @ 登記工廠名錄 |
聯絡電話: 06-2617779 | 聯絡人: 蔡宗穆 | 聯絡地址: 702臺南市南區金華路二段319號 | 標章編號: 9210 | 商店編號: D000383 @ 綠色商店基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 達鎰高科技股份有限公司 | 統一編號: 40225461 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 58888 | 所代表法人: | 雲頂仙居事業股份有限公司 | 統一編號: 53971861 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 日鑫生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 54858579 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 迎家實業有限公司 | 統一編號: 54999178 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 和氏草國際有限公司 | 統一編號: 80396996 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 荷魯斯之眼有限公司 | 統一編號: 00054472 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡宗穆 ... ]
名稱 蘇澳農漁產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蘇澳農漁產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘇澳農漁產股份有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東北路2之72號1樓 | 林明昌 | 28152034 | 核准設立 |
蘇澳農漁產股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東北路2之72號1樓 | 負責人: 林明昌 | 統編: 28152034 | 核准設立 |
姓名 蔡宗穆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 蔡宗穆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
荷魯斯之眼有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-72號1樓 | 蔡宗穆 | 00054472 | 核准設立 |
金賓有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里仁愛路105號一樓 | 蔡宗穆 | 54541806 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-17) |
迎家實業有限公司 屏東縣屏東市大連里建豐路176號壹樓 | 蔡宗穆 | 54999178 | 核准設立 |
柏氏國際有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-72號1樓 | 蔡宗穆 | 56634809 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-31) |
和氏草國際有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-72號1樓 | 蔡宗穆 | 80396996 | 核准設立 |
荷魯斯之眼有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-72號1樓 | 負責人: 蔡宗穆 | 統編: 00054472 | 核准設立 |
金賓有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里仁愛路105號一樓 | 負責人: 蔡宗穆 | 統編: 54541806 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-17) |
迎家實業有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市大連里建豐路176號壹樓 | 負責人: 蔡宗穆 | 統編: 54999178 | 核准設立 |
柏氏國際有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-72號1樓 | 負責人: 蔡宗穆 | 統編: 56634809 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-31) |
和氏草國際有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-72號1樓 | 負責人: 蔡宗穆 | 統編: 80396996 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
|