許國文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許國文的職稱是監察人, 持有股份數是187500, 公司名稱是大道能源科技股份有限公司, 統一編號是28153673.
無其他 大道能源科技 資料。
[ 搜尋所有 大道能源科技 ... ]
根據姓名 許國文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許國文 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 許國文 ... ]
名稱 大道能源科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 大道能源科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大道能源科技行 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝五街999號 | 李丨 | 87077130 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090062685) |
大道能源科技行 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝五街999號 | 李丨 | 93410042 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大道能源科技股份有限公司 桃園市桃園區有恆街27號 | | 28153673 | 解散 (文號: 2011-6-3 經授中字 第1003207758號) |
大道能源科技行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝五街999號 | 負責人: 李丨 | 統編: 87077130 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090062685) |
大道能源科技行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝五街999號 | 負責人: 李丨 | 統編: 93410042 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大道能源科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區有恆街27號 | 統編: 28153673 | 解散 (文號: 2011-6-3 經授中字 第1003207758號) |
姓名 許國文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許國文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國洲儀器有限公司 臺北市文山區興隆路2段226巷3號1樓 | 許國文 | 34308295 | 核准設立 |
華翊儀器行 臺南市中西區大涼里府前一街123號7樓 | 許國文 | 62939076 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100048580) |
羅許建設股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉幸福二路188號1樓 | 許國文 | 42052514 | 核准設立 |
國鑫絲織廠 新北市泰山區泰林路2段218巷12號 | 許國文 | 34099396 | 核准設立 - 獨資 |
頂欣有限公司 臺北市大安區信義路4段315號8樓 | 許國文 | 27329554 | 核准設立 |
文吉農藥行 彰化縣田尾鄉仁里村村後庄巷48號 | 許╲國文 | 24154362 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
都式西服 雲林縣斗六市太平里太平路一八五號 | 許國文 | 06161495 | 歇業 - 獨資 |
大眾美西服 雲林縣斗六市三平里公正街七三號 | 許國文 | 19348804 | 核准設立 - 獨資 |
國洲儀器有限公司 登記地址: 臺北市文山區興隆路2段226巷3號1樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 34308295 | 核准設立 |
華翊儀器行 登記地址: 臺南市中西區大涼里府前一街123號7樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 62939076 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100048580) |
羅許建設股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉幸福二路188號1樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 42052514 | 核准設立 |
國鑫絲織廠 登記地址: 新北市泰山區泰林路2段218巷12號 | 負責人: 許國文 | 統編: 34099396 | 核准設立 - 獨資 |
頂欣有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段315號8樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 27329554 | 核准設立 |
文吉農藥行 登記地址: 彰化縣田尾鄉仁里村村後庄巷48號 | 負責人: 許╲國文 | 統編: 24154362 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
都式西服 登記地址: 雲林縣斗六市太平里太平路一八五號 | 負責人: 許國文 | 統編: 06161495 | 歇業 - 獨資 |
大眾美西服 登記地址: 雲林縣斗六市三平里公正街七三號 | 負責人: 許國文 | 統編: 19348804 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 許國文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|